Renseignements sur Ofac société coopérative
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Ofac société coopérative
- Ofac société coopérative est actuellement actif et est dans le secteur Services fiduciaires. Le siège social se trouve à Genève.
- L’organisation a été fondée en 29.04.1963 et a 20 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 23.08.2024.
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce du canton GE sous l’IDI CHE-107.755.086.
- organisation Ofac société coopérative a enregistré 9 marques actives, marques annulées ou des demandes en attente.
- À la même adresse il existe 7 autres entreprises actives. Cela comprend: APOFIN SA, ARCHI-DT SA, succursale de Genève, Astral SA.
Direction (20)
les plus récents membres de l'administration
Paul Salmi,
Christian Neukomm,
Alexandra Endrass-Korach,
Federico Marcel Antoine Tamò,
Jean-Noël Eric Jaton
les plus récents personnes habilitée à signer
Samuel Dalcher,
Madiha Favre Lalla,
Paul Salmi,
Christian Neukomm,
Alexandra Endrass-Korach
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.04.1963
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Genève
Registre du commerce
GE
Numéro au registre du commerce
CH-660.0.060.963-9
IDE/TVA
CHE-107.755.086
Secteur
Services fiduciaires
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Fournir à ses membres les moyens d'alléger leurs tâches administratives et comptables; favoriser et harmoniser les relations de ses membres, soit entre eux, soit avec des tiers, notamment avec les pouvoirs publics, les institutions d'assurances et des associations professionnelles.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fidinter SA | Lausanne | 20.09.2022 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Lambelet Société Anonyme Fidal | Lausanne | 02.08.2010 | 24.10.2022 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Ofac
Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
ABILIS | 26.03.2020 | actif | 09769/2019 |
18.03.2020 | actif | 09770/2019 |
Dernières notifications FOSC pour Ofac société coopérative
Numéro de publication: HR02-1006113461, Registre du commerce Genève, (660)
Ofac société coopérative, à Genève, CHE-107.755.086 (FOSC du 25.04.2024, p. 0/1006018315). Signature collective à deux a été conférée à Dalcher Samuel, de La Chaux-de-Fonds, à Vionnaz.
Numéro de publication: HR02-1006018315, Registre du commerce Genève, (660)
Ofac société coopérative, à Genève, CHE-107.755.086 (FOSC du 01.03.2024, p. 0/1005975657). La procuration de Marmy Serge est radiée.
Numéro de publication: HR02-1005975657, Registre du commerce Genève, (660)
Ofac société coopérative, à Genève, CHE-107.755.086 (FOSC du 29.01.2024, p. 0/1005946952). Les pouvoirs de Heinzer Thibault sont radiés.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.