Adresse
c/o Technische Betriebe Glarus
Feldstrasse 1
8750 Glarus
Renseignements sur Oekostrom Walzmühle GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Oekostrom Walzmühle GmbH
- Oekostrom Walzmühle GmbH a son siège social à Glarus et est actif. Elle opère dans le domaine «Production et approvisionnement en électricité».
- La direction de l’entreprise Oekostrom Walzmühle GmbH qui a été fondée le 26.11.2003, se compose de 3 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 11.06.2021.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce GL est le suivant: CHE-110.317.427.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
26.11.2003
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Glarus
Registre du commerce
GL
Numéro au registre du commerce
CH-160.4.004.247-4
IDE/TVA
CHE-110.317.427
Secteur
Production et approvisionnement en électricité
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Produktion von und Handel mit Strom, insbesondere von Oekostrom. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Oekostrom Walzmühle GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005214374, Registre du commerce Glaris
Oekostrom Walzmühle GmbH, in Glarus, CHE-110.317.427, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2017, S.0, Publ. 3633867).
Domizil neu:
c/o Technische Betriebe Glarus, Feldstrasse 1, 8750 Glarus.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laager, Rolf, von Glarus Nord, in Mollis (Glarus Nord), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Technische Betriebe Glarus (CHE-116.363.153), in Glarus, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Zopfi, Martin Johannes, von Glarus Süd, in Schwanden GL (Glarus Süd), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stüssi, Beat, von Glarus, in Riedern (Glarus), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3633867, Registre du commerce Glaris, (160)
Oekostrom Walzmühle GmbH, in Glarus, CHE-110.317.427, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2011, Publ. 6095790).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laager, Rolf, von Glarus Nord, in Mollis (Glarus Nord), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Galgenen].
Numéro de publication: 6095790, Registre du commerce Glaris, (160)
Oekostrom Walzmühle GmbH, in Ennenda, CH-160.4.004.247-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2009, S. 5, Publ. 5007416).
Sitz neu:
Glarus. Infolge Fusion per 01.01.2011 der bisherigen Gemeinden Netstal, Glarus, Riedern und Ennenda zur Einheitsgemeinde Glarus, musste als neuer Sitz die neue politische Gemeinde Glarus von Amtes wegen im Handelsregister eingetragen werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laager, Rolf, von Glarus Nord, in Galgenen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Mollis].