Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Obviam DFI AG
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.06.2011
Radiation du registre du commerce
15.09.2020
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bern
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.3.051.055-3
IDE/TVA
CHE-278.866.067
Secteur
Services pour les banques et instituts de crédit
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit ihrer öffentlichen Kunden zu erbringen, insbesondere betreffend die Investitionen der schweizerischen Entwicklungsfinanzierungsgesellschaft (Swiss Investment Fund for Emerging Markets) in Entwicklungs- und Transitionsländern. Die Gesellschaft verwaltet Portfolios ihrer Kunden, evaluiert und bereitet weitere Investitionen zum Entscheid vor, begleitet und beaufsichtigt die Investitionen und vertritt und unterstützt ihre Kunden in umfassender Weise bei der Erfüllung ihrer Aufgaben in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die bestimmt und geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung ihres Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erreichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Bern | 23.06.2011 | 14.09.2020 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Obviam DFI AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: SR01-0000003949, Registre du commerce Berne
Rubrik: Weitere gesellschaftsrechtliche Schuldenrufe Unterrubrik: Schuldenruf infolge Fusion nach FusG Publikationsdatum: SHAB 17.09.2020, Mehrfache Veröffentlichung: 16.09.2020, 18.09.2020 Meldungsnummer: Publizierende Stelle Kellerhals Carrard Bern KlG, Effingerstrasse 1, 3011 Bern Schuldenruf infolge Fusion nach FusG Obviam DFI AG mit Obviam AG
Helvetiastrasse 17 Postfach
Numéro de publication: HR03-1004978694, Registre du commerce Berne, (36)
Obviam DFI AG, in Bern, CHE-278.866.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 06.01.2020, Publ. 1004796931). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Obviam AG, in Bern (CHE-115.827.434), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1004796931, Registre du commerce Berne, (36)
Obviam DFI AG, in Bern, CHE-278.866.067, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2019, Publ. 1004760193).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barras, Claude, von Crans-Montana, in Fribourg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Chermignon, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Heinzer, Andrea, von Muotathal, in Altdorf UR, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].