Renseignements sur Nukleartechnikerschule
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Nukleartechnikerschule
- Nukleartechnikerschule a son siège social à Baden et est actif. Elle opère dans le domaine «Autre services dans l'éducation».
- La direction de l’organisation Nukleartechnikerschule qui a été fondée le 10.12.2020, se compose de 5 personnes.
- Le 26.10.2023, l’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDI d'organisation est CHE-279.194.520.
Direction (5)
les plus récents membres du comité
les plus récents personnes habilitée à signer
Markus Rüegger,
Bernd Mücke,
Andreas Peter Frei,
Hansjörg Künzli,
Monika Maria Fuchs
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.12.2020
Forme juridique
Association
Siège social de l'entreprise
Baden
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.6.448.413-0
IDE/TVA
CHE-279.194.520
Secteur
Autre services dans l'éducation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Der Verein bezweckt die Aus- und Weiterbildung im Bereich Nukleartechnologie und Grossanlagenbetrieb. Der Verein kann Kurse und Lehrgänge auf dem Niveau einer höheren Fachschule gemäss den Bundesgesetz über die Berufsbildung und den einschlägigen Verordnungen führen. Der Verein kann zudem alle Aktivitäten ausüben, die zum Führen von Aus- und Weiterbildungen der Nukleartechnikerschule erforderlich sind. Der Verein ist konfessionell und politisch neutral. Er ist nicht gewinnorientiert. Er kann zur Förderung des Zweckes die Mitgliedschaften bei anderen Organisationen, Einrichtungen und Verbänden im In- und Ausland erwerben.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Olten | 15.12.2020 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Nukleartechnikerschule
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005869836, Registre du commerce Argovie, (400)
Nukleartechnikerschule, in Baden, CHE-279.194.520, Verein (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2023, Publ. 1005812165).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnetgöke-Pfeiffer, Uwe Gregor, deutscher Staatsangehöriger, in Reinach (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005812165, Registre du commerce Argovie, (400)
Nukleartechnikerschule, in Baden, CHE-279.194.520, Verein (SHAB Nr. 30 vom 11.02.2022, Publ. 1005403774).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Franke, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Laufenburg, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegger, Markus, von Rothrist, in Brittnau, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mücke, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Dogern (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005403774, Registre du commerce Argovie, (400)
Nukleartechnikerschule, in Baden, CHE-279.194.520, Verein (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2020, Publ. 1005048033). [Gemeindefusion vom 01.01.2022].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Andreas Peter, von Zurzach, in Klingnau, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Rietheim].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.