Renseignements sur NORTEX HOLDING AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de NORTEX HOLDING AG
- NORTEX HOLDING AG avec son siège à Luzern est actif. NORTEX HOLDING AG est active dans le domaine «Exploitation des autres institutions financières».
- La direction se compose de 2 personnes.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 25.03.2020, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-114.956.336.
- À la même adresse il existe 42 autres entreprises actives. Cela comprend: AGS Arbeitshygiene & Arbeitssicherheit GmbH, ASK ME GmbH, Cheeky Monkey AG.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.07.2009
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Luzern
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.790.344-4
IDE/TVA
CHE-114.956.336
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erwerb, Halten, Verwaltung, Veräusserung und Finanzierung von Beteiligungen an Gesellschaften, insbesondere im Bereich des Handels mit Rohren und Zubehör für die Förderung von Erdgas und Erdöl und deren Weiterleitung; Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Lizenzen, Patenten und Marken; Erwerb, Bewirtschaftung und Veräusserung von Immobilien.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour NORTEX HOLDING AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004859500, Registre du commerce Lucerne, (100)
NORTEX HOLDING AG, in Luzern, CHE-114.956.336, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2019, Publ. 1004733598).
Domizil neu:
Hertensteinstrasse 51, 6004 Luzern.
Numéro de publication: HR02-1004733598, Registre du commerce Lucerne, (100)
NORTEX HOLDING AG, in Luzern, CHE-114.956.336, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2019, Publ. 1004635593).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kramer, Robert A., deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004635593, Registre du commerce Lucerne, (100)
NORTEX HOLDING AG, in Luzern, CHE-114.956.336, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2009, S.16, Publ. 5140218).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pittera, Andrew Lawrence, von Lugano, in Melide, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kramer, Robert A., deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Vatne, Tor Reidar, norwegischer Staatsangehöriger, in Houston (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.