Renseignements sur Nomos AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Nomos AG
- Nomos AG est actuellement actif et est dans le secteur Autres commerces avec des biens divers. Le siège social se trouve à Zürich.
- La direction de l’entreprise Nomos AG qui a été fondée le 10.12.2007, se compose de 4 personnes.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 12.12.2023, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Nomos AG est inscrite dans le canton ZH sous l’IDI CHE-113.974.656.
- Adolph Hess AG, inaffect AG, keynexis AG sont inscrites à la même adresse.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Georg Brosi,
Dimitrios Gerothanasis,
Hans-Joachim Schramm,
Arnold Peter Weiss
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.12.2007
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.031.780-0
IDE/TVA
CHE-113.974.656
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Der Zweck der Gesellschaft ist der nationale und internationale Handel mit Münzen, Medaillen, Kunstwerke, die Herausgabe und der Vertrieb von numismatischer Literatur, die Durchführung von Auktionen und alle mit der Numismatik zusammenhängende Geschäfte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Avanta Group AG | Baar | 06.07.2017 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Honold Treuhand AG | Zürich | 14.12.2007 | 20.06.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Nomos AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005907232, Registre du commerce Zurich, (20)
Nomos AG, in Zürich, CHE-113.974.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2021, Publ. 1005334667).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
England, Victor, amerikanischer Staatsangehöriger, in Lancaster (PA/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
McFadden, Eric James, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weiss, Arnold Peter, von Bettens, in Charleston (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Barrington (RI/US)];
Brosi, Georg Heinrich, von Klosters, in Klosters, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schramm, Hans Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Lagos (PT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel];
Gerothanasis, Dimitrios, griechischer Staatsangehöriger, in Zollikon, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Numéro de publication: HR02-1005334667, Registre du commerce Zurich, (20)
Nomos AG, in Zürich, CHE-113.974.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2017, Publ. 3855933).
Domizil neu:
Auf der Mauer 9, 8001 Zürich.
Numéro de publication: 3855933, Registre du commerce Zurich, (20)
Nomos AG, in Zürich, CHE-113.974.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2017, Publ. 3627111).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerothanasis, Dimitrios, griechischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.