Renseignements sur Nobrag AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Nobrag AG
- Nobrag AG a son siège social à Steinhausen et est actif. Elle opère dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- Il y a 2 personnes actives inscrites dans la direction.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 27.12.2023. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Nobrag AG.
- BackOffice Treuhand AG, Batimenta AG, BEKO Beratungen GmbH sont inscrites à la même adresse.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
30.03.1978
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Steinhausen
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-170.3.008.423-0
IDE/TVA
CHE-107.946.077
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Immobilien-Treuhand, Betreuung und Beratung von Bauinteressenten und Immobilien-Eigentümern, Handel mit und Verwaltung von Liegenschaften und Grundstücken; kann sich an Immobiliengeschäften aller Art beteiligen, Liegenschaften erstellen, erwerben und veräussern sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Sheep Investments AG in Liquidation | Hünenberg | <2004 | 28.12.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Nobrag AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005920170, Registre du commerce Zoug, (170)
Nobrag AG, in Steinhausen, CHE-107.946.077, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 10.09.2021, Publ. 1005288746).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hüsler, Esther, von Ruswil, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brändle, Andreas, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005288746, Registre du commerce Zoug, (170)
Nobrag AG, in Steinhausen, CHE-107.946.077, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 01.09.2015, S.0, Publ. 2349575).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brändle, Hubert Christian, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Steinhausen].
Numéro de publication: 2349575, Registre du commerce Zoug, (170)
Nobrag AG, in Steinhausen, CHE-107.946.077, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2013, Publ. 7149048).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brändle, Franz, von Alt St. Johann, in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Notter, Carl, von Boswil, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hüsler, Esther, von Ruswil, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brändle, Hubert Christian, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.