Renseignements sur Niklaus Wittwer SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Niklaus Wittwer SA
- Niklaus Wittwer SA est une Société anonyme basée à Bramois. Niklaus Wittwer SA appartient au secteur «Viticulture» et est actuellement actif.
- La direction se compose de 3 personnes.
- Le 18.04.2024, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Niklaus Wittwer SA.
- Il y a 2 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Chai du Baron SA, RDDLB SA.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
David Ernst Hauenstein,
Urs Hauenstein,
Niklaus Peter Wittwer
les plus récents personnes habilitée à signer
David Ernst Hauenstein,
Urs Hauenstein,
Niklaus Peter Wittwer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.12.1993
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Sion
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-626.3.003.896-8
IDE/TVA
CHE-102.177.880
Secteur
Viticulture
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Vente de vins et toutes autres activités s'y rapportant
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Revag Revisions AG | Bern | 27.04.2015 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Treuhand Lehmann AG | Bern | <2004 | 26.04.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Wittwer Niklaus Propriétaire-Négociant SA
- Wittwer Niklaus SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Niklaus Wittwer SA
Numéro de publication: HR02-1006012633, Registre du commerce Valais, (626)
Niklaus Wittwer SA, à Sion, CHE-102.177.880, société anonyme (No. FOSC 173 du 07.09.2020, Publ. 1004973510).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Wittwer, Christine, ressortissante autrichienne, à Hilterfingen, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Hauenstein, David, de Steffisburg, à Hilterfingen, président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Hauenstein, Urs, de Ringgenberg (BE) et Steffisburg, à Steffisburg, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Wittwer, Niklaus, de Linden, à Hilterfingen, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur unique, avec signature individuelle].
Numéro de publication: HR02-1004973510, Registre du commerce Valais, (626)
Niklaus Wittwer SA, à Sion, CHE-102.177.880, société anonyme (No. FOSC 96 du 19.05.2020, Publ. 1004893130).
Inscription ou modification de personne(s):
Wittwer, Niklaus, de Linden, à Hilterfingen, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: à Grosshöchstetten];
Wittwer, Christine, ressortissante autrichienne, à Hilterfingen, avec signature individuelle.
Numéro de publication: HR02-1004893130, Registre du commerce Valais, (626)
Niklaus Wittwer SA, à Sion, CHE-102.177.880, société anonyme (No. FOSC 79 du 27.04.2015, p.0, Publ. 2120473).
Nouvelle adresse:
Rue de la Manufacture 4, 1967 Bramois.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.