Renseignements sur NIEDERBERGER + Co. AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de NIEDERBERGER + Co. AG
- NIEDERBERGER + Co. AG a son siège social à Kriens et est actif. Elle opère dans le domaine «Autres commerces avec des biens divers».
- L’entreprise a été fondée en 29.06.1953 et a 2 personnes à la direction.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 24.02.2016, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- NIEDERBERGER + Co. AG est inscrite dans le canton LU sous l’IDI CHE-101.569.786.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.06.1953
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Kriens
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.3.008.659-7
IDE/TVA
CHE-101.569.786
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit Maschinen und Elektrowerkzeugen sowie Uebernahme von Generalvertretungen über Produkte der Schleif- und Poliertechnik; Handel mit Waren aller Art; An- und Verkauf von Liegenschaften; Beteiligungen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG | Kriens | <2004 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Niederberger + Co. AG
- Niederberger + Co AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour NIEDERBERGER + Co. AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2685447, Registre du commerce Lucerne, (100)
NIEDERBERGER + Co. AG, in Kriens, CHE-101.569.786, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 27.05.2011, Publ. 6181240).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Urs, von Zug, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zehnder, Daniel, von Rothenthurm, in Ingenbohl, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG ( CHE-105.808.783), in Kriens, Revisionsstelle [bisher: Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG ( CH-100.3.004.593-1)].
Numéro de publication: 6181240, Registre du commerce Lucerne, (100)
NIEDERBERGER + Co. AG, in Kriens, CH-100.3.008.659-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2005, S. 8, Publ. 2748980).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niederberger, Erwin, von Dallenwil, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG (CH-100.3.004.593-1), in Kriens, Revisionsstelle [bisher: Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG, in Luzern].
Numéro de publication: 2748980, Registre du commerce Lucerne, (100)
NIEDERBERGER + Co. AG, in Kriens, CH-100.3.008.659-7, Handel mit Maschinen und Elektrowerkzeugen sowie Uebernahme von Generalvertretungen über Produkte der Schleif- und Poliertechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2002, S. 6, Publ. 593718).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederberger, Daniel, von Dallenwil, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.