Renseignements sur New Power Energy AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de New Power Energy AG
- New Power Energy AG a son siège social à Sarnen, est actif et est active dans le domaine «Fabrication de moteurs électriques et de générateurs».
- L’entreprise a été fondée le 20.06.2012.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 19.06.2023, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-249.952.463.
- À la même adresse comme New Power Energy AG il sont inscrits 18 autres entreprises actives Cela comprend: Abika AG, ALTERNATIVE ENERGY CONSULTING AG, CODIVA Holding SA.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.06.2012
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Sarnen
Registre du commerce
OW
Numéro au registre du commerce
CH-140.3.004.212-1
IDE/TVA
CHE-249.952.463
Secteur
Fabrication de moteurs électriques et de générateurs
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt neben der Konzeption, der Produktion und dem Vertrieb von Anlagen zur Erzeugung von Strom und Wärme auch das Erwerben, Halten, Verwalten und die Finanzierung bzw. Kontrolle von Beteiligungen von Unternehmen, die in der Errichtung und den Betrieb von solchen Anlagen tätig sind. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, halten und verwerten. Sie kann im In-/Ausland Zweigniederlassungen errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die der Förderung des Zwecks dienen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour New Power Energy AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005771585, Registre du commerce Obwald, (140)
New Power Energy AG, in Sarnen, CHE-249.952.463, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2021, Publ. 1005151145).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Najdawi, Maha, österreichische Staatsangehörige, in Amman (JO), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005151145, Registre du commerce Obwald, (140)
New Power Energy AG, in Sarnen, CHE-249.952.463, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2021, Publ. 1005099208).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hochrainer, August, österreichischer Staatsangehöriger, in Wohlen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imfeld, Adriano, von Lungern, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005099208, Registre du commerce Obwald, (140)
New Power Energy AG, in Sarnen, CHE-249.952.463, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2019, Publ. 1004695593).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Turki, Abdallah, österreichischer Staatsangehöriger, in Doha (QA), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hochrainer, Heinz Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Hochrainer, August, österreichischer Staatsangehöriger, in Wohlen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.