Renseignements sur Neuchâtel Xamax 1912 SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Neuchâtel Xamax 1912 SA
- Neuchâtel Xamax 1912 SA a son siège social à Neuchâtel et est actif. Elle opère dans le domaine «Services sportifs».
- La direction se compose de 4 personnes. L'entreprise a été fondée le 22.05.2012.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 19.02.2024.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce NE avec l’IDI CHE-475.015.401.
- entreprise Neuchâtel Xamax 1912 SA a enregistré 2 marques actives, marques annulées ou des demandes en attente.
- Entreprises avec la même adresse comme Neuchâtel Xamax 1912 SA: Neuch Sport Sàrl, Xamax Academy.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Nicolas Antonio Buschini,
Gregory Binggeli,
Tiziano Giuseppe Sorrenti,
Jean-François Collet
les plus récents personnes habilitée à signer
Nicolas Antonio Buschini,
Gregory Binggeli,
Tiziano Giuseppe Sorrenti,
Jean-François Collet
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
22.05.2012
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Neuchâtel
Registre du commerce
NE
Numéro au registre du commerce
CH-645.4.108.090-1
IDE/TVA
CHE-475.015.401
Secteur
Services sportifs
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Exploitation d'équipes de football professionnelles, engagement et transfert de joueurs, organisation de manifestations sportives ou non sportives, mise en place de cours et stages de football; encouragement et promotion du football dans le Canton de Neuchâtel, également en tant que sport de loisir; encouragement d'une pratique footballistique fair-play (pour but complet, cf. statuts).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Muller Christe & Associés SA | Neuchâtel | 17.12.2020 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
RVF Fiduciaire SA | Neuchâtel | 27.11.2015 | 16.12.2020 | |
Fiduciaire Soresa SA | La Chaux-de-Fonds | 25.05.2012 | 26.11.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
11.03.2024 | actif | 03386/2024 | |
30.08.2012 | actif | 56946/2012 |
Dernières notifications FOSC pour Neuchâtel Xamax 1912 SA
Numéro de publication: HR02-1005965086, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Neuchâtel Xamax 1912 SA, à Neuchâtel, CHE-475.015.401 (FOSC du 16.02.2021, p. 0/1005102568). Spinedi Alain Marcel n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés.
Administration:
Collet Jean-François, président, Sorrenti Tiziano Giuseppe, directeur général, Binggeli Gregory, jusqu'ici vice-président, Buschini Nicolas Antonio, de Val-de-Travers, à Milvignes, vice-président. Signature individuelle du président et signature collective à deux des autres membres.
Numéro de publication: HR02-1005102568, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Neuchâtel Xamax 1912 SA, à Neuchâtel, CHE-475.015.401 (FOSC du 17.12.2020, p. 0/1005051175). Binggeli Christian Marcel, et Thorimbert Nicolas Stéphane ne sont plus membres du conseil d'administration;
leurs pouvoirs sont radiés. Collet Jean-François, membre du conseil d'administration, nommé président, continue de signer individuellement. Binggeli Gregory, membre et vice-président du conseil d'administration, continue de signer collectivement à deux mais désormais sans autre restriction. Signature collective à deux a été conférée à Sorrenti Tiziano Giuseppe, d'Italie, à La Grande Béroche, directeur général.
Numéro de publication: HR02-1005051175, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Neuchâtel Xamax 1912 SA, à Neuchâtel, CHE-475.015.401 (FOSC du 29.06.2020, p. 0/1004923319). "RVF Fiduciaire SA" (CHE-114.156.488) n'est plus organe de révision.
Organe de révision:
"Fiduciaire Muller Christe & Associés SA" (CHE-102.217.166), à Neuchâtel.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.