Renseignements sur Nervagus AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Nervagus AG
- Nervagus AG avec son siège à Rorschach est une Société anonyme du domaine «Service concernant conseil aux entreprises». Nervagus AG est actif.
- Nervagus AG a 3 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 12.05.2010.
- L'IDI d'entreprise est CHE-115.006.851.
- Il y a 11 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: Adisa Huremagic Nails, Boncon GmbH, Cioce AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
13.08.2009
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Rorschach
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-320.3.065.732-7
IDE/TVA
CHE-115.006.851
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Umfassendes Gesundheitsmanagement und Beratung für Unternehmen und Private; ferner Anbieten von Trainings, Lehren, Forschen und Durchführen von Weiterbildungs- und Schulungsangeboten aller Art sowie Handel mit Waren und Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Nervagus ltd.
- Nervagus SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Nervagus AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5629312, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Nervagus AG, in Rorschach, CH-320.3.065.732-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 19.08.2009, S. 13, Publ. 5204344).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Götz, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Wil SG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5204344, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Nervagus AG (Nervagus SA) (Nervagus ltd.), in Rorschach, CH-320.3.065.732-7, Industriestrasse 21, 9400 Rorschach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
04.08.2009.
Zweck:
Umfassendes Gesundheitsmanagement und Beratung für Unternehmen und Private;
ferner Anbieten von Trainings, Lehren, Forschen und Durchführen von Weiterbildungs- und Schulungsangeboten aller Art sowie Handel mit Waren und Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 123'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 123'000.00.
Aktien:
12'300 Namenaktien zu CHF 10.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 04.08.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Anderegg, Michael, von St. Gallen und Ebnat-Kappel, in Tübach, Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baselgia, Roland, von Sumvitg, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Götz, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Wil SG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schoch, Hans-Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Wil SG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.