Renseignements sur Neomatic Produktions AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Neomatic Produktions AG
- Neomatic Produktions AG a son siège social à Kirchberg BE, est actif et est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- Neomatic Produktions AG a 3 personnes à la direction.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 09.04.2018. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce BE avec l’IDI CHE-101.284.763.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.03.1985
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Kirchberg (BE)
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-053.3.005.342-9
IDE/TVA
CHE-101.284.763
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation von und den Handel mit allen Artikeln der Baubranche sowie die Vermittlung von entsprechenden Geschäften in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke erwerben, belasten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Tschumi + Partner Revisions AG | Zollikofen | 13.10.2004 | 16.12.2009 | |
B&N Treuhand GmbH | Steffisburg | <2004 | 12.10.2004 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Neomatic Beteiligungs AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Neomatic Produktions AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4157691, Registre du commerce Berne, (36)
Neomatic Produktions AG, in Kirchberg (BE), CHE-101.284.763, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2017, Publ. 3947651).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Richard, von Grafenried, in Fraubrunnen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wenger, Tanja, von Forst-Längenbühl, in Selzach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 3947651, Registre du commerce Berne, (36)
Neomatic Produktions AG, in Kirchberg (BE), CHE-101.284.763, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2011, Publ. 6264102).
Domizil neu:
Industrie-Neuhof 11, 3422 Kirchberg BE.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rufer, Jörg, von Münchenbuchsee, in Schalunen (Fraubrunnen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rufer, Hans-Jörg, von Münchenbuchsee, in Schalunen (Fraubrunnen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gempenach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rufer, Jakob Hans, von Münchenbuchsee, in Schüpfen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aebi, Peter, von Kirchberg (BE), in Ersigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hindelbank, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6264102, Registre du commerce Berne, (36)
Neomatic Produktions AG, in Kirchberg BE, CH-053.3.005.342-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2009, S. 5, Publ. 5397484).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Tanja, von Forst-Längenbühl, in Selzach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Studer, Richard, von Grafenried, in Fraubrunnen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.