Renseignements sur NCR Security Fund
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de NCR Security Fund
- NCR Security Fund est actuellement actif et est dans le secteur Associations religieuses, politiques ou laïques. Le siège social se trouve à Wallisellen.
- NCR Security Fund a 4 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 29.03.2023.
- NCR Security Fund est inscrite dans le canton ZH sous l’IDI CHE-109.496.783.
- Il y a 12 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: AD Swiss Net AG, ArchiMedia Schweiz AG, Data Quest ICT Solutions AG.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil de fondation
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
11.08.1997
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Wallisellen
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.7.000.510-7
IDE/TVA
CHE-109.496.783
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Bezweckt, den Destinatären finanzielle Beiträge an ihre Privat-Versicherungen oder ähnliche Institute zur individuellen Risikodeckung zukommen zu lassen; kann Unterstützungsleistungen in Notlagen wie Krankheit, Unfall, Invalidität oder Arbeitslosigkeit gewähren.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ferax Treuhand AG | Zürich | 30.11.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour NCR Security Fund
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005711651, Registre du commerce Zurich, (20)
NCR Security Fund, in Wallisellen, CHE-109.496.783, Stiftung (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2019, Publ. 1004535192).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stolz, Beatrice, von Laufenburg, in Dübendorf, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giger, Marc-Alain, von Corcelles-Cormondrèche, in Laufen-Uhwiesen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wartmann, Peter, von Zürich, in Wädenswil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rusch, Thomas, von Appenzell, in Henggart, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004535192, Registre du commerce Zurich, (20)
NCR Security Fund, in Wallisellen, CHE-109.496.783, Stiftung (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2017, Publ. 3292791).
Domizil neu:
Seidenstrasse 4, 8304 Wallisellen.
Weitere Adressen:
Postfach 366, 8304 Wallisellen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thür, Paul, von Altstätten, in Diessenhofen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stolz, Beatrice, von Laufenburg, in Dübendorf, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Giger, Marc-Alain, von Corcelles-Cormondrèche, in Laufen-Uhwiesen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gut, Dr. Matthias, von Küsnacht (ZH), in Schwerzenbach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ferax Treuhand AG (CHE-106.751.143), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ferax Treuhand AG (CH-020.3.908.710-3)].
Numéro de publication: 3292791, Registre du commerce Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 8 vom 12.01.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 1'282 vom 09.01.2017 NCR Security Fund, in Wallisellen, CHE-109.496.783, Stiftung (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2017, Publ. 3278093).
Domizil neu:
c/o NCR (SCHWEIZ) GmbH, Neue Winterthurerstrasse 99, Einkaufszentrum Glatt, 8304 Wallisellen, [Eintrag von Amtes wegen auf Grund Änderung der Postleitzahl durch die schweizerische Post].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.