Adresse
c/o Krummenacher Rechtsanwälte und Notare AG
Brünigstrasse 118
6060 Sarnen
Renseignements sur NANO-4-U Holding GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de NANO-4-U Holding GmbH
- NANO-4-U Holding GmbH est active dans le secteur «Exploitation des sociétés de participation» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Sarnen.
- Il y a 5 personnes actives inscrites dans la direction.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 27.06.2024. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-308.247.824.
- À la même adresse comme NANO-4-U Holding GmbH il sont inscrits 6 autres entreprises actives Cela comprend: Energy Federation AG, FWTS GmbH, Krummenacher Rechtsanwälte und Notare AG.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.05.2016
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Sarnen
Registre du commerce
OW
Numéro au registre du commerce
CH-140.4.439.213-6
IDE/TVA
CHE-308.247.824
Secteur
Exploitation des sociétés de participation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen und Gesellschaften sowie den Erwerb, die Verwaltung, Lizenzierung und den Verkauf von gewerblichen Schutzrechten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour NANO-4-U Holding GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006068701, Registre du commerce Obwald, (140)
NANO-4-U Holding GmbH, in Sarnen, CHE-308.247.824, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2023, Publ. 1005896476).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stieger, Arno, von Oberriet (SG), in Oberriet SG, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005896476, Registre du commerce Obwald, (140)
NANO-4-U Holding GmbH, in Sarnen, CHE-308.247.824, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2022, Publ. 1005557478).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wilde, René, deutscher Staatsangehöriger, in Bonstetten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005557478, Registre du commerce Obwald, (140)
NANO-4-U Holding GmbH, in Sarnen, CHE-308.247.824, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2020, Publ. 1004958752).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gering, Dr. Thomas Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Obidos (PT), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 650 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Appenzell, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Wilde, René, deutscher Staatsangehöriger, in Bonstetten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stieger, Arno, von Oberriet (SG), in Oberriet (SG), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.