Adresse
c/o PRESV, Prévoyance Santé Valais
Avenue du Marché 5
3960 Sierre
Renseignements sur MyProdis.ch SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de MyProdis.ch SA
- MyProdis.ch SA est une Société anonyme basée à Sierre. MyProdis.ch SA appartient au secteur «Fourniture de services informatiques» et est actuellement actif.
- La direction se compose de 5 personnes.
- Le 19.05.2020, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise MyProdis.ch SA est inscrite sous l’IDI CHE-116.298.573.
- À la même adresse il existe 8 autres entreprises actives. Cela comprend: Fashion Flower GmbH, Fondation de retraite anticipée du secteur valaisan de la santé (RETASV), GD Climat SA.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Beat Petrig,
Alain de Preux,
Christian Zufferey,
Dominique Eloi Epiney,
Jean-François Bruttin
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.12.2010
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Sierre
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-626.3.013.240-9
IDE/TVA
CHE-116.298.573
Secteur
Fourniture de services informatiques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Toutes activités en relation avec le domaine informatique, notamment tous conseils, organisation, engineering, mise en place et développement de programmes informatiques et de systèmes de gestion, commerce de tout matériel informatique et gestion d'entreprises. La société peut également agir à titre fiduciaire pour la gestion d'entreprises ou de fondations qui utilisent les logiciels vendus ou développés par la société (cf. statuts pour but complet).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Alain Meinrad Briguet | Sierre | 09.12.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour MyProdis.ch SA
Numéro de publication: HR02-1004893112, Registre du commerce Valais, (626)
MyProdis.ch SA, à Sierre, CHE-116.298.573, société anonyme (No. FOSC 144 du 29.07.2014, p.0, Publ. 1639017).
Nouvelle adresse:
c/o PRESV, Prévoyance Santé Valais, Avenue du Marché 5, 3960 Sierre.
Numéro de publication: 1639017, Registre du commerce Valais, (626)
MyProdis.ch SA, à Sierre, CHE-116.298.573, société anonyme (No. FOSC 177 du 13.09.2011, Publ. 6333108).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Zufferey, Bertrand, de Anniviers, à Saint-Léonard, vice-président, avec signature collective à deux avec le secrétaire, un administrateur ou le directeur.
Inscription ou modification de personne(s):
Petrig, Beat, de Törbel, à Zeneggen, vice-président, avec Signature collective à deux avec le secrétaire, un administrateur ou le directeur [précédemment: administrateur avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président];
de Preux, Alain, de Grône, à Veyras, administrateur, avec Signature collective à deux avec le secrétaire, un administrateur ou le directeur.
Numéro de publication: 6333108, Registre du commerce Valais, (626)
MyProdis.ch SA, à Sierre, CH-626.3.013.240-9, société anonyme (No. FOSC 240 du 09.12.2010, p. 21).
Inscription ou modification de personne(s):
Zufferey, Christian, de Anniviers, à Chippis, secrétaire (hors-conseil), avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: administrateur et secrétaire avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.