Renseignements sur MyLPP Finder Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de MyLPP Finder Sàrl
- MyLPP Finder Sàrl avec son siège à Vétroz est une Société à responsabilité limitée du domaine «Services pour les assurances et des caisses de retraite». MyLPP Finder Sàrl est actif.
- La direction se compose de une personne.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 11.09.2024.
- L'IDI d'entreprise est CHE-168.838.465.
- Entreprises avec la même adresse: Enosis Courtier Sàrl, Hermes Fiduciaire Sàrl, Hestia Conseils Franchise JB Sàrl.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.10.2023
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Vétroz
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-626.4.023.637-0
IDE/TVA
CHE-168.838.465
Secteur
Services pour les assurances et des caisses de retraite
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but l'étude, le conseil et le courtage en matière d'assurance et de prévoyance, ainsi que toutes opérations dérivées.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour MyLPP Finder Sàrl
Numéro de publication: HR02-1006127524, Registre du commerce Valais, (626)
MyLPP Finder Sàrl, à Vétroz, CHE-168.838.465, société à responsabilité limitée (No. FOSC 198 du 12.10.2023, Publ. 1005859488).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Blanchard, Maxence, ressortissant français, à Saint-Thibaud-de-Couz (FR), associé et gérant, avec signature collective à deux avec le président, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00;
Dalaine, Antonin, ressortissant français, à Méry (FR), associé et gérant, avec signature collective à deux avec le président, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00;
Fidelis, Yan, ressortissant français, à Vétraz-Monthoux (FR), associé et gérant, avec signature collective à deux avec le président, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Udrisard, Allan , de Vex, à Vétroz, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 11 parts sociales de CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR01-1005859488, Registre du commerce Valais, (626)
MyLPP Finder Sàrl, à Vétroz, CHE-168.838.465, Rue de Champmarais 11, 1963 Vétroz, société à responsabilité limitée (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
04.10.2023.
But:
La société a pour but l'étude, le conseil et le courtage en matière d'assurance et de prévoyance, ainsi que toutes opérations dérivées.
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Udrisard, Allan , de Vex, à Vétroz, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 11 parts sociales de CHF 1'000.00;
Blanchard, Maxence, ressortissant français, à Saint-Thibaud-de-Couz (FR), associé et gérant, avec signature collective à deux avec le président, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00;
Dalaine, Antonin, ressortissant français, à Méry (FR), associé et gérant, avec signature collective à deux avec le président, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00;
Fidelis, Yan, ressortissant français, à Vétraz-Monthoux (FR), associé et gérant, avec signature collective à deux avec le président, pour 3 parts sociales de CHF 1'000.00. Selon déclaration du 04.10.2023, il est renoncé à un contrôle restreint.