Renseignements sur Murgburg AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Murgburg AG
- Murgburg AG avec son siège à Morgarten est actif. Murgburg AG est active dans le domaine «Exploitation des autres institutions financières».
- La direction de l’entreprise Murgburg AG qui a été fondée le 19.11.2009, se compose de une personne.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 28.12.2018.
- Murgburg AG est inscrite dans le canton ZG sous l’IDI CHE-115.220.781.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.11.2009
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Oberägeri
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-170.3.033.968-9
IDE/TVA
CHE-115.220.781
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ostschweizerische Treuhand Zürich AG | Zürich | 25.11.2009 | 27.12.2018 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Murgburg AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004532196, Registre du commerce Zoug, (170)
Murgburg AG, in Oberägeri, CHE-115.220.781, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 25.11.2009, Publ. 5359918). Mit Erklärung vom 06.12.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ostschweizerische Treuhand Zürich AG (CH-020.3.003.135-0), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Soolfrank, Darko, von Uster, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zollikon].
Numéro de publication: 5359918, Registre du commerce Zoug, (170)
Murgburg AG, in Oberägeri, CH-170.3.033.968-9, Naasstrasse 116, 6315 Morgarten, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.11.2009.
Zweck:
Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 105'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 105'000.00.
Aktien:
1'050 Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 12.11.2009 1'050 Namenaktien zu je CHF 100.00 der MMH Maag MusicHall AG, in Zürich (CH-170.3.025.440-9), wofür 1'050 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch E-Mail, Fax, eingeschriebenen Brief oder einfachen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen:
Soolfrank, Darko, von Uster, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ostschweizerische Treuhand Zürich AG (CH-020.3.003.135-0), in Zürich, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.