Adresse
c/o Aldo-Fernand Surdez
Rue du Grenier 36
2300 La Chaux-de-Fonds
Renseignements sur Multimob SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Multimob SA
- Multimob SA avec son siège à La Chaux-de-Fonds est actif. Multimob SA est active dans le domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres».
- La direction de l’entreprise Multimob SA qui a été fondée le 16.06.2006, se compose de 3 personnes.
- Le 12.06.2024, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise Multimob SA est inscrite sous l’IDI CHE-112.981.091.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Aldo-Fernand Surdez,
François-Bernard Perret,
Willy Fernand Bregnard
les plus récents personnes habilitée à signer
Aldo-Fernand Surdez,
François-Bernard Perret,
Willy Fernand Bregnard
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.06.2006
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
La Chaux-de-Fonds
Registre du commerce
NE
Numéro au registre du commerce
CH-645.4.099.898-6
IDE/TVA
CHE-112.981.091
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Mise en valeur, commerce, exploitation et gestion de tous biens immobiliers.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
FiscaPlus SA | Milvignes | 22.06.2006 | 08.02.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Multimob SA
Numéro de publication: HR02-1006055338, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Multimob SA, à Milvignes, CHE-112.981.091 (FOSC du 01.12.2022, p. 0/1005617698).
Nouveau siège:
La Chaux-de-Fonds, rue du Grenier 36, c/o Aldo-Fernand Surdez, 2300 La Chaux-de-Fonds. Statuts modifiés le 04.06.2024.
Numéro de publication: HR02-1005617698, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Multimob SA, à Milvignes, CHE-112.981.091 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225830).
Convocations et communications aux actionnaires:
par lettres recommandées, télécopie, courrier électronique, etc. sinon par publications. La clause statutaire relative aux apports en nature effectués à la constitution de la société est radiée. Statuts modifiés le 24.11.2022. Eberhard Sébastien n'est plus membre et président du conseil d'administration;
ses pouvoirs sont radiés.
Administration:
Surdez Aldo-Fernand, de Muriaux, à La Chaux-de-Fonds, président, Perret François Bernard, vice-président, et Bregnard Willy Fernand, secrétaire, lesquels signent collectivement à deux.
Numéro de publication: 7030372, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Multimob SA, à Auvernier, CH-645-4099898-6 (FOSC du 09.02.2011, p. 9/6026334).
Par suite de fusion de communes, la commune du siège devient Milvignes et l'adresse devient:
Auvernier, route de la Gare 36, 2012 Auvernier.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.