Renseignements sur MTO Basel AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de MTO Basel AG
- MTO Basel AG est active dans le secteur «Autres aménagements (y c. aménagement intérieur)» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Basel.
- La direction se compose de 3 personnes.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 07.09.2022, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI MTO Basel AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.06.2009
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Basel
Registre du commerce
BS
Numéro au registre du commerce
CH-270.3.014.161-8
IDE/TVA
CHE-114.922.159
Secteur
Autres aménagements (y c. aménagement intérieur)
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Montageunternehmens, namentlich Metallbau, Fenster- und Fassadenmontage, sowie Handel mit Waren des Gesellschaftszweigs. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen eröffnen, sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland beteiligen sowie Grundeigentum im In- und Ausland erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour MTO Basel AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005556644, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
MTO Basel AG, in Basel, CHE-114.922.159, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2021, Publ. 1005186178).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hadian, Rasoul, von Brittnau, in Köniz, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005186178, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
MTO Basel AG, in Basel, CHE-114.922.159, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2018, Publ. 4085509).
Statutenänderung:
27.04.2021.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Numéro de publication: 4085509, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
MTO Basel AG, in Basel, CHE-114.922.159, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2013, Publ. 1011345).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofer, Heinz, von Rothrist, in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haldimann, Richard, von Bowil, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.