Renseignements sur MTJ Holding AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de MTJ Holding AG
- MTJ Holding AG est active dans le secteur «Exploitation des sociétés de participation» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Schlieren.
- MTJ Holding AG a 5 personnes à la direction.
- Le 23.01.2024, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce ZH avec l’IDI CHE-101.614.694.
- À la même adresse il existe 6 autres entreprises actives. Cela comprend: Ernst Richner AG, Jafram AG, Kitag Immobilien AG.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
Tobias Schatzmann,
Albert Anneler,
Kathrin Schatzmann,
Frieda Schatzmann-Anneler,
Marcel Anneler
les plus récents personnes habilitée à signer
Tobias Schatzmann,
Albert Anneler,
Kathrin Schatzmann,
Frieda Schatzmann-Anneler,
Marcel Anneler
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.06.1989
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Schlieren
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.918.118-3
IDE/TVA
CHE-101.614.694
Secteur
Exploitation des sociétés de participation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Beteiligung an anderen Unternehmungen, deren Finanzierung und Verwaltung sowie Ausübung von Hilfsfunktionen für diese Unternehmungen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Ryser Revision AG | Zürich | 23.01.2024 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Schmitt Treuhand | Zürich | 15.09.2009 | 22.01.2024 | |
Balmer-Etienne AG Zürich | Zürich | 19.03.2009 | 14.09.2009 | |
Grant Thornton AG | Zürich | <2004 | 18.03.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour MTJ Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005940986, Registre du commerce Zurich, (20)
MTJ Holding AG, in Schlieren, CHE-101.614.694, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2022, Publ. 1005514838).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmitt Treuhand (CHE-105.213.986), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ryser Revision AG (CHE-103.724.827), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005514838, Registre du commerce Zurich, (20)
MTJ Holding AG, in Schlieren, CHE-101.614.694, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2014, S.0, Publ. 1685127).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anneler jun., Jakob, von Zürich, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Anneler-Meier, Jakob, von Zürich, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schatzmann, Kathrin, von Zürich, in Schlieren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Urdorf];
Schatzmann, Tobias, von Zürich, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schmitt Treuhand (CHE-105.213.986), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Schmitt Treuhand (CH-020.1.017.437-4)].
Numéro de publication: 1685127, Registre du commerce Zurich, (20)
MTJ Holding AG, in Schlieren, CHE-101.614.694, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 15.09.2009, S. 26, Publ. 5246516).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anneler-Meier, Frieda, von Därstetten und Zürich, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anneler, Albert, von Zürich, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:von Därstetten und Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Anneler-Meier, Jakob, von Zürich, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:von Därstetten und Zürich, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Schatzmann, Kathrin, von Zürich, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.