Adresse
c/o Ramy Fouda et Fouda Fouda
Route du Grand-Mont 3
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Renseignements sur MotionPilot SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de MotionPilot SA
- MotionPilot SA a son siège social à Le Mont-sur-Lausanne et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Fabrication d’appareils de télécommunication et éléctronique grand public».
- MotionPilot SA a été fondée le 11.10.2017.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 30.03.2021.
- MotionPilot SA est inscrite dans le canton VD sous l’IDI CHE-308.584.960.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
11.10.2017
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Le Mont-sur-Lausanne
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.176.424-7
IDE/TVA
CHE-308.584.960
Secteur
Fabrication d’appareils de télécommunication et éléctronique grand public
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but le développement, la fabrication, la vente et la réparation de drones et d'accessoires liés (pour but complet cf. statuts).
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- MotionPilot Ltd
- MotionPilot AG
- MotionPilot Ltd liab. Co
- MotionPilot GmbH
- MotionPilot Sagl
- MotionPilot Sàrl
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour MotionPilot SA
Numéro de publication: HR02-1005137775, Registre du commerce Vaud, (550)
MotionPilot SA, à Ecublens (VD), CHE-308.584.960 (FOSC du 13.12.2019, p. 0/1004783262). Statuts modifiés le 01.03.2021. Siège transféré à Le Mont-sur-Lausanne.
Nouvelle adresse:
Route du Grand-Mont 3, c/o Ramy Fouda et Fouda Fouda, 1052 Le Mont-sur-Lausanne.
Numéro de publication: HR02-1004783262, Registre du commerce Vaud, (550)
MotionPilot SA, à Ecublens (VD), CHE-308.584.960 (FOSC du 04.06.2018, p. 0/4267237). Bonnal Benjamin et Gay Arthur ne sont plus administrateurs;
leur signature est radiée. Peter Timothée, qui n'est plus président, reste seul administrateur et continue à signer individuellement.
Numéro de publication: 4267237, Registre du commerce Vaud, (550)
MotionPilot Sàrl, à Ecublens (VD), CHE-308.584.960 (FOSC du 14.12.2017, p. 0/3931941). Statuts modifiés le 26 avril 2018. Augmentation du capital social.
Nouveau capital social entièrement libéré:
CHF 22'200, divisé en 222 parts sociales de CHF 100.
Nouvelle associée:
Fondation des Fondateurs (CHE-113.611.053), à Zurich, avec 22 parts de CHF 100. Augmentation du capital social par conversion de fonds propres dont la société peut librement disposer.
Nouveau capital social entièrement libéré:
CHF 100'000, divisé en 1'000 parts sociales de CHF 100. Paschal Thibaut, Peter Timothée, Bonnal Benjamin, Gay Arthur et Fondation des Fondateurs (CHE-113.611.053) sont désormais respectivement titulaires de 31, 298, 256, 316, et 99 parts de CHF 100.
Transformation:
La société à responsabilité limitée est transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 26 avril 2018 et bilan au 26 avril 2018, présentant des actifs de CHF 116'797.10 et des passifs envers les tiers de CHF 0, soit un actif net de CHF 116'797.10, contre attribution aux associés de 1'000'000 actions de CHF 0.10.
Nouvelle forme de droit:
société anonyme. Nouveaux statuts du 26 avril 2018.
Nouvelle raison de commerce:
MotionPilot SA(MotionPilot AG) (MotionPilot SA) (MotionPilot Ltd).
Capital-actions entièrement libéré:
CHF 100'000, divisé en 1'000'000 actions nominatives de CHF 0.10. La clause statutaire relative à l'obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption est radiée.
Communications aux actionnaires:
lettre ou courrier électronique. Paschal Thibaut, inscrit sans signature, n'est plus associé. Peter Timothée, Bonnal Benjamin et Gay Arthur, qui ne sont plus associés-gérants, sont nommés administrateurs avec signature individuelle. Peter Timothée est nommé président et Bonnal Benjamin secrétaire. Fondation des Fondateurs (CHE-113.611.053) n'est plus associée.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.