Adresse
6959 Maglio di Colla
Renseignements sur MORESI G.M. Sagl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de MORESI G.M. Sagl
- MORESI G.M. Sagl avec son siège à Maglio di Colla est actif. MORESI G.M. Sagl est active dans le domaine «Autres travaux de construction».
- l y a une personne active inscrite dans la direction.
- Le 18.04.2013, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise MORESI G.M. Sagl est le suivant : CHE-113.369.024.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
11.01.2007
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Lugano
Registre du commerce
TI
Numéro au registre du commerce
CH-501.4.007.739-7
IDE/TVA
CHE-113.369.024
Secteur
Autres travaux de construction
But (Langue d'origine)
La progettazione, l'esecuzione e la manutenzione di impianti sanitari, di riscaldamento e di condizionamento, nonché di altre opere nel settore dell'impiantistica; l'esecuzione di lavori generali nel campo edile; lo svolgimento di servizi di cala neve. Acquisire partecipazioni in altre società aventi scopo affine o connesso al proprio e compiere qualsiasi operazione ritenuta utile, opportuna o necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Interdebita SA | Lugano | 17.01.2007 | 09.01.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour MORESI G.M. Sagl
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 7154450, Registre du commerce Tessin, (501)
MORESI G.M. Sagl, in Certara, CH-501.4.007.739-7, società a garanzia limitata (FUSC no. 6 del 10.01.2011, p. 21, Pubbl. 5977438).
Nuova denominazione del Comune di sede:
Lugano. La modifica di sede avviene in seguito all'aggregazione con il nuovo Comune denominato Lugano sulla base del Decreto legislativo del 27.06.2012.
Numéro de publication: 5977438, Registre du commerce Tessin, (501)
MORESI G.M. Sagl, in Certara, CH-501.4.007.739-7, società a garanzia limitata (FUSC no. 11 del 17.01.2007, p. 13, Pubbl. 3729380). Con dichiarazione del 21.12.2010 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Quadrelli, Simona, da Agno, in Lugano, socia, senza diritto di firma, con 1 quota da CHF 1'000.00;
Interdebita SA, in Lugano, ufficio di revisione.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Moresi, Gianmarco, da Certara, in Certara, socio e gerente, con firma individuale, con 1 quota da CHF 29'000.00 e con 1 quota da CHF 1'000.00 [finora: con una quota sociale da CHF 29'000.00].
Numéro de publication: 3729380, Registre du commerce Tessin, (501)
MORESI G.M. Sagl, in Certara, CH-501.4.007.739-7, 6959 Certara, Società a garanzia limitata (nuova iscrizione).
Data dello statuto:
21.12.2006, 9.1.2007.
Scopo:
La progettazione, l'esecuzione e la manutenzione di impianti sanitari, di riscaldamento e di condizionamento, nonché di altre opere nel settore dell'impiantistica;
l'esecuzione di lavori generali nel campo edile;
lo svolgimento di servizi di cala neve. Acquisire partecipazioni in altre società aventi scopo affine o connesso al proprio e compiere qualsiasi operazione ritenuta utile, opportuna o necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali.
Capitale sociale:
CHF 30'000.--.
Conferimenti in natura:
apporto inventario (macchinari e materiale d'ufficio) per il valore complessivo di CHF 30'000.--, accettato dalla società per tale importo, interamente computato sul capitale sociale.
Contratto:
21.12.2006.
Organo di pubblicazione:
FUSC.
Persone iscritte:
Moresi, Gianmarco, da Certara, in Certara, socio e gerente, con firma individuale, con una quota da CHF 29'000.--;
Quadrelli, Simona, da Agno, in Lugano, socia, senza diritto di firma, con una quota da CHF 1'000.--;
Interdebita SA, in Lugano, ufficio di revisione.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.