Adresse
c/o CORE Service SA
Rue Pedro-Meylan 1
1208 Genève
Renseignements sur Montafa SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Montafa SA
- Montafa SA avec son siège à Genève est actif. Montafa SA est active dans le domaine «Exploitation des autres institutions financières».
- l y a une personne active inscrite dans la direction.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 10.07.2023, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce GE est le suivant: CHE-100.766.083.
- ad-awards.com sàrl, Alma Family Office Sàrl, AMAS PRIVATE TRUST COMPANY SA ont la même adresse comme Montafa SA.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
11.12.1985
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Genève
Registre du commerce
GE
Numéro au registre du commerce
CH-626.3.001.068-4
IDE/TVA
CHE-100.766.083
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Participation à des sociétés financières, commerciales et industrielles; achat, vente, gestion et administration papiers valeurs, métaux précieux, biens mobiliers et immobiliers à l'étranger.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
JONES CONCEPT & CONSULTING SA en liquidation | Fribourg | 19.04.2011 | 15.08.2017 | |
H. Blaser SA en liquidation | Sion | 12.01.2010 | 18.04.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Montafa SA
Numéro de publication: HR02-1005791794, Registre du commerce Genève, (660)
Montafa SA, à Genève, CHE-100.766.083 (FOSC du 16.02.2018, p. 0/4061761). Howald Mathieu n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Piras Cardona Patrick, d'Espagne, à Corsier (GE), est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.
Nouvelle adresse:
Rue Pedro-MEYLAN 1, c/o CORE Service SA, 1208 Genève.
Numéro de publication: 4061761, Registre du commerce Genève, (660)
Montafa SA, à Genève, CHE-100.766.083 (FOSC du 16.08.2017, p. 0/3700203). Conversion des 200 actions de CHF 1'000, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives.
Capital-actions:
CHF 200'000, entièrement libéré, divisé en 200 actions de CHF 1'000, nominatives. Statuts modifiés le 07.02.2018, ainsi que sur des points non soumis à publication. Canton Antonio n'est plus administrateur et ses pouvoirs sont radiés. Howald Mathieu, Chêne-Bourg, à Genève, administrateur unique avec signature individuelle.
Numéro de publication: 3700203, Registre du commerce Genève, (660)
Montafa SA, à Genève, CHE-100.766.083 (FOSC du 19.02.2016, p. 0/2678813). Selon déclaration du 19.07.2017, il est renoncé à un contrôle restreint. AUDEXA SA n'est plus organe de révision.