Renseignements sur Mollet & Co. AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Mollet & Co. AG
- Mollet & Co. AG de Flumenthal est active dans le domaine «Etudes techniques, physiques et chimiques» et est actif.
- Mollet & Co. AG a été fondée le 15.04.2015.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 07.06.2024, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Mollet & Co. AG est le suivant : CHE-491.902.565.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Alexander Rösti,
Christian Philipp Sigrist,
Beat Fuchser,
Gerhard Mühlheim
les plus récents personnes habilitée à signer
Alexander Rösti,
Christian Philipp Sigrist,
Beat Fuchser,
Gerhard Mühlheim
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.04.2015
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Flumenthal
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-241.3.013.607-7
IDE/TVA
CHE-491.902.565
Secteur
Etudes techniques, physiques et chimiques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Führen eines elektrotechnischen Büros, insbesondere führt sie Inspektionen von elektrischen Hausinstallationen bei Privaten, Industrie- und Gewerbebetrieben und im weiteren Spannungsqualitäts-, Blitzschutz- und Erdungskontrollen durch, erstellt zudem Sicherheitskonzepte im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, plant Energieversorgungsanlagen und Strassenbeleuchtungskonzepte und führt Schulungen im Elektrobereich durch. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, ferner im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Villiger Treuhand AG | Biberist | 07.06.2024 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Mollet & Co. AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006051070, Registre du commerce Soleure, (241)
Mollet & Co. AG, in Flumenthal, CHE-491.902.565, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2023, Publ. 1005704200). [gestrichen: Mit Erklärung vom 09.04.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Villiger Treuhand AG (CHE-106.931.736), in Biberist, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005704200, Registre du commerce Soleure, (241)
Mollet & Co. AG, in Flumenthal, CHE-491.902.565, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 20.04.2015, S.0, Publ. 2105183).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mollet, Christian, von Messen, in Diessbach bei Büren, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Peter, Verena, von Radelfingen, in Diessbach bei Büren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigrist, Christian Philipp, von Zizers, in Deitingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rösti, Alexander, von Adelboden, in Oekingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchser, Beat, von Linden, in Luterbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Mühlheim, Gerhard, von Meienried, in Derendingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2105183, Registre du commerce Soleure, (241)
Mollet & Co. AG, in Flumenthal, CHE-491.902.565, Lättackerstrasse 2, 4534 Flumenthal, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
09.04.2015.
Zweck:
Führen eines elektrotechnischen Büros, insbesondere führt sie Inspektionen von elektrischen Hausinstallationen bei Privaten, Industrie- und Gewerbebetrieben und im weiteren Spannungsqualitäts-, Blitzschutz- und Erdungskontrollen durch, erstellt zudem Sicherheitskonzepte im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, plant Energieversorgungsanlagen und Strassenbeleuchtungskonzepte und führt Schulungen im Elektrobereich durch. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, ferner im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Kommanditgesellschaft 'Mollet & Co', in Flumenthal (CHE-107.703.155), gemäss Vertrag vom 09.04.2015 und Bilanz per 31.12.2014 mit Aktiven von CHF 431'858.52 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 216'628.00, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 115'230.52 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 09.04.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Mollet, Christian, von Messen, in Diessbach bei Büren, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Peter, Verena, von Radelfingen, in Diessbach bei Büren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mühlheim, Gerhard, von Meienried, in Derendingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.