Renseignements sur Mollet Betriebs AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Mollet Betriebs AG
- Mollet Betriebs AG avec son siège à Unterramsern est une Société anonyme du domaine «Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois». Mollet Betriebs AG est actif.
- La direction de l’entreprise Mollet Betriebs AG est composée de 4 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 09.07.2024. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise Mollet Betriebs AG est inscrite sous l’IDI CHE-108.039.259.
- À la même adresse il existe 3 autres entreprises actives. Cela comprend: B. Ryser Holding AG, Mollet Holzbau AG, Wärmeverbund Unterramsern AG.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.06.1997
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Unterramsern
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-244.3.000.130-9
IDE/TVA
CHE-108.039.259
Secteur
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb einer Sägerei, Handel mit Holz und Betrieb von Wärmezentralen. Kann selbständig oder im Auftrag Dritter in den vorerwähnten Gebieten Arbeiten und Dienstleistungen aller Art durchführen sowie Waren, Materialien und Immaterialgüter entwickeln, erwerben, anwenden, verkaufen, Rechte daran erwerben, weiterverkaufen oder vermitteln, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Immobilien im In- und Ausland erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Jürg Krebs, KMU Revisionen + Steuerberatung | Buchegg | 19.07.2017 | 15.04.2021 | |
Hess Treuhand & Revisions GmbH | Luterbach | 09.05.2007 | 13.04.2014 | |
Sofista Treuhand & Partner AG | Zuchwil | <2004 | 29.04.2004 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Mollet Holzbau AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Mollet Betriebs AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006079563, Registre du commerce Soleure, (241)
Mollet Betriebs AG, in Unterramsern, CHE-108.039.259, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2021, Publ. 1005151356).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ryser, Bruno, von Sumiswald, in Biezwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ryser, Anita, von Lüterkofen-Ichertswil, in Biezwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mollet, Adrian, von Unterramsern, in Unterramsern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Mollet, Jürg, von Unterramsern, in Derendingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Unterramsern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005151356, Registre du commerce Soleure, (241)
Mollet Holzbau AG, in Unterramsern, CHE-108.039.259, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2017, Publ. 3654137).
Statutenänderung:
08.04.2021.
Firma neu:
Mollet Betriebs AG.
Zweck neu:
Betrieb einer Sägerei, Handel mit Holz und Betrieb von Wärmezentralen. Kann selbständig oder im Auftrag Dritter in den vorerwähnten Gebieten Arbeiten und Dienstleistungen aller Art durchführen sowie Waren, Materialien und Immaterialgüter entwickeln, erwerben, anwenden, verkaufen, Rechte daran erwerben, weiterverkaufen oder vermitteln, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Immobilien im In- und Ausland erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Mit Erklärung vom 08.04.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ryser, Bruno, von Sumiswald, in Biezwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Jürg Krebs, KMU Revisionen + Steuerberatung (CHE-485.804.322), in Buchegg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mollet, Adrian, von Unterramsern, in Unterramsern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mollet, Jürg, von Unterramsern, in Unterramsern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3654137, Registre du commerce Soleure, (241)
Mollet Holzbau AG, in Unterramsern, CHE-108.039.259, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2016, Publ. 2936299). [gestrichen: Mit Erklärung vom 08.04.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jürg Krebs, KMU Revisionen + Steuerberatung (CHE-485.804.322), in Buchegg, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.