Renseignements sur Mollet AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Mollet AG
- Mollet AG de Egerkingen est active dans le domaine «Autres travaux de construction» et est actif.
- Il y a 3 personnes actives inscrites dans la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 23.03.2020. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise Mollet AG est inscrite sous l’IDI CHE-107.593.346.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.03.1994
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Egerkingen
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-240.3.000.158-7
IDE/TVA
CHE-107.593.346
Secteur
Autres travaux de construction
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erstellen von sanitären Anlagen, Heizungen und Schwimmbädern. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fincolex GmbH | Zürich | 29.12.2004 | 02.02.2017 | |
DW Treuhand AG | Moosleerau | <2004 | 28.12.2004 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Hartmann Sanitär & Heizung AG
- Hartmann AG Egerkingen
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Mollet AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004858160, Registre du commerce Soleure, (241)
Mollet AG, in Egerkingen, CHE-107.593.346, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2017, Publ. 3325813).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mollet, Walter, von Winterthur, in Egerkingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mollet, Dean, von Winterthur, in Egerkingen, mit Einzelunterschrift;
Mollet, Mike, von Winterthur, in Egerkingen, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3325813, Registre du commerce Soleure, (241)
Mollet AG, in Egerkingen, CHE-107.593.346, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 29.12.2004, Publ. 2617174).
Statutenänderung:
30.01.2017.
Zweck neu:
Erstellen von sanitären Anlagen, Heizungen und Schwimmbädern. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 30.01.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fincolex GmbH, in Olten, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2617174, Registre du commerce Soleure, (241)
Hartmann Sanitär & Heizung AG, bisher in Oberbuchsiten, CH-240.3.000.158-7, Erstellen von sanitären Anlagen, Heizungen und Schwimmbädern, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 05.08.2002, S. 8, Publ. 588530).
Statutenänderung:
17.12.2004.
Firma neu:
Mollet AG.
Sitz neu:
Egerkingen.
Domizil neu:
Bachmattstrasse 5, 4622 Egerkingen.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmungen betreffend die Sacheinlage und -übernahme bei der Gründung der Gesellschaft vom 17.03.1994 sind aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Aktiven von CHF 328'296.64 und Passiven von CHF 152'853.10 der im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelfirma K. Hartmann Sanitäre Anlagen-Heizungen, Egerkingen. Für den Aktivenüberschuss und Uebernahmepreis von CHF 175'443.54 erhalten die Gründer 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
DW Treuhand AG, in Reitnau, Revisionsstelle;
Hartmann, Karl, von Zürich, in Oberbuchsiten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hartmann, Marianne, von Zürich, in Oberbuchsiten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mollet, Walter, von Winterthur, in Egerkingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mollet, Marika, von Winterthur, in Egerkingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fincolex GmbH, in Olten, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.