Renseignements sur Molitus AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Molitus AG
- Molitus AG est actuellement actif et est dans le secteur Autres commerces avec des biens divers. Le siège social se trouve à Altenrhein.
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 04.03.2004.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 07.11.2023. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-110.558.818.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.03.2004
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Thal
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-241.3.003.929-7
IDE/TVA
CHE-110.558.818
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit sowie Import und Export von Waren aller Art, Kauf, Verkauf und Verwaltung von Immobilien im In- und Ausland sowie das Halten von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PathFinder-Consulting AG | Appenzell | 14.07.2023 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Triade Treuhand AG | Waldkirch | 14.04.2008 | 13.07.2023 | |
FIREBA AG in Liquidation | St. Gallen | 11.06.2004 | 13.04.2008 | |
HELCAM AG | Sulgen | <2004 | 10.06.2004 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Molitus AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005878593, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Molitus AG, in Rheineck, CHE-110.558.818, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2023, Publ. 1005795905).
Statutenänderung:
30.10.2023.
Sitz neu:
Thal.
Domizil neu:
Dreiangel 1, 9423 Altenrhein.
Numéro de publication: HR02-1005795905, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Molitus AG, in Rheineck, CHE-110.558.818, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 29.04.2021, Publ. 1005163901).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirzel, Karl Josef, von Tübach, in Rheineck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Triade Treuhand AG (CHE-107.932.046), in Waldkirch, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Facchinelli, Daniel, von Steinach, in Altenrhein (Thal), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
PathFinder-Consulting AG (CHE-114.439.408), in Appenzell, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005163901, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Molitus AG, in Rheineck, CHE-110.558.818, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 14.04.2008, S.13, Publ. 4429138).
Statutenänderung:
22.04.2021.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit sowie Import und Export von Waren aller Art, Kauf, Verkauf und Verwaltung von Immobilien im In- und Ausland sowie das Halten von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 03.03.2004 zwei Fahrzeuge, wofür 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons St. Gallen gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirzel, Karl Josef, von Tübach, in Rheineck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Triade Treuhand AG (CHE-107.932.046), in Waldkirch, Revisionsstelle [bisher: Triade Treuhand AG, in Waldkirch (CH-320.3.018.378-8)].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.