Renseignements sur MOI'S GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de MOI'S GmbH
- MOI'S GmbH a son siège social à Lausen et est actif. Elle est une Société à responsabilité limitée et est active dans le secteur «Commerce de produits alimentaires».
- La direction de l’entreprise MOI'S GmbH est composée de une personne.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 08.05.2019.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton BL sous l’IDI CHE-457.094.041.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.12.2018
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Lausen
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.4.022.925-7
IDE/TVA
CHE-457.094.041
Secteur
Commerce de produits alimentaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
lmport und Vertrieb von Lebensmitteln und Getränken sowie Handel mit Waren aller Art. Zudem Zucht und Handel mit Pflanzen und Pflanzenprodukten jeglicher Sorte, insbesondere jedoch nicht ausschliesslich für pharmazeutische Zwecke sowie damit zusammenhängende Forschung, Entwicklung und Herstellung pflanzlicher Rohstoffe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Betriebsgrundstücke erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vomehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- MOI'S S.à.r.l
- MOI'S S.a.g.l
- MOI'S Ltd liab. co
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour MOI'S GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004625444, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
MOI'S GmbH, in Lausen, CHE-457.094.041, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2018, Publ. 1004515236).
Statutenänderung:
18.03.2019.
Zweck neu:
lmport und Vertrieb von Lebensmitteln und Getränken sowie Handel mit Waren aller Art. Zudem Zucht und Handel mit Pflanzen und Pflanzenprodukten jeglicher Sorte, insbesondere jedoch nicht ausschliesslich für pharmazeutische Zwecke sowie damit zusammenhängende Forschung, Entwicklung und Herstellung pflanzlicher Rohstoffe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Betriebsgrundstücke erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vomehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Genc, Mesut, türkischer Staatsangehöriger, in Frenkendorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 100.00;
Yildiz, Imam, türkischer Staatsangehöriger, in Frenkendorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bakis, Oktay, türkischer Staatsangehöriger, in Lausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 198 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR01-1004515236, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
MOI'S GmbH (MOI'S S.à.r.l) (MOI'S S.a.g.l) (MOI'S Ltd liab. co), in Lausen, CHE-457.094.041, Bahnweg 2, 4415 Lausen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.10.2018.
Zweck:
Import und Vertrieb von Lebensmitteln und Getränken. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Betriebsgrundstücke erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 16.10.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bakis, Oktay, türkischer Staatsangehöriger, in Lausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 198 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Genc, Mesut, türkischer Staatsangehöriger, in Frenkendorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 100.00;
Yildiz, Imam, türkischer Staatsangehöriger, in Frenkendorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 100.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.