Renseignements sur Module H architecture SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Module H architecture SA
- Module H architecture SA est active dans le secteur «Bureaux d'architecture et d'ingénierie» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à La Sarraz.
- La direction se compose de 2 personnes. L'entreprise a été fondée le 12.07.2013.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 16.09.2019, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDE déclaré est CHE-442.098.716.
- Il y a 2 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: Habitat MH Sàrl, Module H promotions SA.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.07.2013
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
La Sarraz
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.124.868-3
IDE/TVA
CHE-442.098.716
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but toutes activités dans le domaine de la construction, réalisation, gestion, expertise et conseils pour l'entier des prestations en matière d'architecture (pour but complet cf. statuts).
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Module H architecture SA
Numéro de publication: HR02-1004717042, Registre du commerce Vaud, (550)
Module H architecture SA, à Etoy, CHE-442.098.716 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Statuts modifiés le 6 septembre 2019. Siège transféré à La Sarraz.
Nouvelle adresse:
Route de Ferreyres 10A, 1315 La Sarraz.
Numéro de publication: 991927, Registre du commerce Vaud, (550)
Module H architecture SA, à Etoy, CH-550-1124868-3 (FOSC du 17.07.2013, p. 0/982927).
Complément:
l'inscription n° 11105 du 12.07.2013 (FOSC du 17.07.2013, p. 0/982927) est complétée en ce sens que les communciations aux actionnaires s'opèrent par écrit ou par courriel.
Numéro de publication: 982927, Registre du commerce Vaud, (550)
Module H architecture SA, à Etoy, Bas-du-Rossé 13, 1163 Etoy, CH-550-1124868-3. Nouvelle société anonyme.
Statuts:
26 juin 2013.
But:
la société a pour but toutes activités dans le domaine de la construction, réalisation, gestion, expertise et conseils pour l'entier des prestations en matière d'architecture (pour but complet cf. statuts).
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions nominatives de CHF 1'000, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Apport en nature et reprise de biens selon contrat du 26 juin 2013: actifs (CHF 528'345.56) et passifs envers les tiers (CHF 321'879.25) de la société simple composée de Favre Yves et Magnin Jean-Luc, Atelier d'architecture, à Etoy, soit un actif net de CHF 206'466.31;
en contrepartie, il est remis 100 actions nominatives de CHF 1'000, le solde de CHF 106'466.31 constituant une créance des apporteurs contre la société.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Administration:
Magnin Jean-Luc, de Blonay, à Denges, président, et Favre Yves, de Corcelles-sur-Chavornay, à La Sarraz, tous deux avec signature individuelle. Selon déclaration du 26 juin 2013, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.