Renseignements sur MODOM SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de MODOM SA
- MODOM SA avec son siège à Lausanne est actif. MODOM SA est active dans le domaine «Location de machines et d’autres biens mobiliers».
- La direction de l’entreprise MODOM SA qui a été fondée le 17.11.2014, se compose de 2 personnes.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 03.03.2022.
- L'IDE déclaré est CHE-252.694.066.
- AC DC Contrôle et Conseils Sàrl, Aux 5 épices Sàrl, CHEGUETTINE OIL sont inscrites à la même adresse.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.11.2014
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lausanne
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.157.592-6
IDE/TVA
CHE-252.694.066
Secteur
Location de machines et d’autres biens mobiliers
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but le commerce et la location de mobilier et objets de décoration ainsi que tous mandats et conseils en matière d'architecture et décoration d'intérieur (pour but complet cf. statuts).
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour MODOM SA
Numéro de publication: HR02-1005419454, Registre du commerce Vaud, (550)
MODOM SA, à Lausanne, CHE-252.694.066 (FOSC du 03.05.2017, p. 0/3500973). Fraenkel Eskill est désormais de et à Pully.
Numéro de publication: 3500973, Registre du commerce Vaud, (550)
MODOM SA, à Lausanne, CHE-252.694.066 (FOSC du 20.11.2014, p. 0/1834149). Nogueira Felipe n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Numéro de publication: 1834149, Registre du commerce Vaud, (550)
MODOM SA, à Lausanne, rue du Midi 4, c/o FIDEO SA, 1003 Lausanne, CHE-252.694.066. Nouvelle société anonyme.
Statuts:
11 novembre 2014.
But:
la société a pour but le commerce et la location de mobilier et objets de décoration ainsi que tous mandats et conseils en matière d'architecture et décoration d'intérieur (pour but complet cf. statuts).
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions nominatives de CHF 1'000, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Administration:
Fraenkel Eskill, de France, président, avec signature individuelle, Fraenkel Stefan, du Royaume-Uni, et Nogueira Felipe, d'Escholzmatt-Marbach, tous deux avec signature collective à deux, tous trois à Lausanne. Selon déclaration du 11 novembre 2014, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.