Adresse
c/o Peter Vogt
Dammstrasse 14
2540 Grenchen
Renseignements sur MMS PLUS AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de MMS PLUS AG
- MMS PLUS AG de Grenchen est active dans le domaine «Services de publicité» et est actif.
- La direction de l’entreprise MMS PLUS AG est composée de 2 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 29.06.2023.
- L’entreprise MMS PLUS AG est inscrite sous l’IDI CHE-241.780.744.
- Exactement à cette adresse il existe 11 autres entreprises actives. Cela comprend: BDO AG, GGB Tristar Suisse SA, HM Process Technology AG.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.02.2020
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Grenchen
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-241.3.018.678-7
IDE/TVA
CHE-241.780.744
Secteur
Services de publicité
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Beratung in Marketingfragen und im IT-Bereich sowie Führung von Gastronomiebetrieben und Hotels und Handel mit Waren, welche im Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, ferner Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte abgeben bzw. eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour MMS PLUS AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005781634, Registre du commerce Soleure, (241)
MMS PLUS AG, in Grenchen, CHE-241.780.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2023, Publ. 1005676570).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mayer, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Villach (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Tropper, Edwin, österreichischer Staatsangehöriger, in Biberist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peitler, Josef, österreichischer Staatsangehöriger, in Lachen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Krebitz, Siegfried, österreichischer Staatsangehöriger, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005676570, Registre du commerce Soleure, (241)
MMS PLUS AG, in Biberist, CHE-241.780.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2020, Publ. 1004837152).
Statutenänderung:
02.02.2023.
Sitz neu:
Grenchen.
Domizil neu:
bei Peter Vogt, Dammstrasse 14, 2540 Grenchen.
Numéro de publication: HR01-1004837152, Registre du commerce Soleure, (241)
MMS PLUS AG, in Biberist, CHE-241.780.744, bei Edwin Tropper, Lindenweg 40, 4562 Biberist, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.02.2020.
Zweck:
Beratung in Marketingfragen und im IT-Bereich sowie Führung von Gastronomiebetrieben und Hotels und Handel mit Waren, welche im Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, ferner Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte abgeben bzw. eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, Fax oder andere elektronische Übermittlungsmittel an die im Aktienbuch eingetragene Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 17.02.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Mayer, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Villach (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Tropper, Edwin, österreichischer Staatsangehöriger, in Biberist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.