Renseignements sur MMIT Concepts GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de MMIT Concepts GmbH
- MMIT Concepts GmbH à Baar est une Société à responsabilité limitée du domaine «Fourniture de service de traitement et d’hébergement de données». MMIT Concepts GmbH est actif.
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 11.12.2017.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 02.04.2020.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton ZG sous l’IDI CHE-364.105.761.
- Il y a 11 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: ADUR Aviation AG, ADUR Management AG, Gric AG.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
11.12.2017
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Baar
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-130.4.024.976-5
IDE/TVA
CHE-364.105.761
Secteur
Fourniture de service de traitement et d’hébergement de données
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Planung, Gestaltung und Realisierung von Konzept-, Promotions- und Prototypen, Engineering, Produktion und Ausführung von Dekorationen, Verkaufshilfen sowie Kunstobjekten von Klein- bis Grossformaten in 2D und in 3D; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour MMIT Concepts GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004864620, Registre du commerce Zoug, (170)
MMIT Concepts GmbH, bisher in Feusisberg, CHE-364.105.761, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2018, Publ. 1004472412).
Statutenänderung:
20.03.2020.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Langgasse 47B, 6340 Baar.
Zweck neu:
Planung, Gestaltung und Realisierung von Konzept-, Promotions- und Prototypen, Engineering, Produktion und Ausführung von Dekorationen, Verkaufshilfen sowie Kunstobjekten von Klein- bis Grossformaten in 2D und in 3D;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Numéro de publication: HR02-1004864567, Registre du commerce Schwyz, (130)
MMIT Concepts GmbH, in Feusisberg, CHE-364.105.761, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2018, Publ. 1004472412). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1004472412, Registre du commerce Schwyz, (130)
MMIT Concepts GmbH, in Feusisberg, CHE-364.105.761, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2017, Publ. 3930875).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuler, Matthias Valentin, von Schwyz, in Feusisberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Dutca, Maria, rumänische Staatsangehörige, in Rothenthurm, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krähenbühl, Roger Josef, von Trub, in Rothenthurm, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.