Renseignements sur Mizensir SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Mizensir SA
- Mizensir SA est active dans le secteur «Fabrication d'autres produits» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Meinier.
- Mizensir SA a 3 personnes à la direction.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 30.10.2018. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-110.279.459.
- La base de données IPI contient actuellement 35 marques pour l'entreprise Mizensir SA.
- Entreprises avec la même adresse: Claris Capital SA, Détartrage Services SA, MENUISERIE JUAN RODRIGUEZ SA.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Véronique Morillas,
Claudine Morillas-Reichenbach,
Alberto Morillas
les plus récents personnes habilitée à signer
Véronique Morillas,
Claudine Morillas-Reichenbach,
Alberto Morillas
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
30.10.2003
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Meinier
Registre du commerce
GE
Numéro au registre du commerce
CH-660.2.139.003-9
IDE/TVA
CHE-110.279.459
Secteur
Fabrication d'autres produits
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Fabrication et vente de bougies parfumées, parfums d'ambiance et eaux de parfums, ainsi que commerce de détail de parfumerie dans des magasins spécialisés; commercialisation des essences pour diffuseurs ainsi que des diffuseurs de parfums (cf. statuts pour but complet).
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
CONSULTANT TRUST COMPANY HOLDING AG in Liquidation | Zug | 05.11.2003 | 09.08.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
06.05.2019 | actif | 52874/2018 | |
12.03.2019 | actif | 79748/2018 |
Dernières notifications FOSC pour Mizensir SA
Numéro de publication: HR02-1004487196, Registre du commerce Genève, (660)
Mizensir SA, à Meinier, CHE-110.279.459 (FOSC du 29.02.2016, p. 0/2694007).
Nouveau but:
fabrication et vente de bougies parfumées, parfums d'ambiance et eaux de parfums, ainsi que commerce de détail de parfumerie dans des magasins spécialisés;
commercialisation des essences pour diffuseurs ainsi que des diffuseurs de parfums (cf. statuts pour but complet). Statuts modifiés le 18.10.2018. Les administratrices Morillas Véronique, jusqu'ici secrétaire nommée présidente, Morillas Claudine jusqu'ici présidente, continuent de signer individuellement.
Numéro de publication: 2694007, Registre du commerce Genève, (660)
Mizensir SA, à Meinier, CHE-110.279.459 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832).
Administration:
Morillas Claudine, nommée présidente, Morillas Véronique, de Vandoeuvres, à Cologny, secrétaire et Morillas Alberto, de et à Vandoeuvres, tous trois avec signature individuelle.
Numéro de publication: 5765310, Registre du commerce Genève, (660)
Mizensir SA, à Meinier, CH-660-2139003-9 (FOSC du 05.11.2003, p. 6). Nouveaux statuts du 19.07.2010. Selon déclaration de l'administratrice du 19.07.2010, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint. CA CONSULTANTS ASSOCIES SA n'est plus organe de révision.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.