Adresse
c/o FIRE SYSTEM SA, succursale de Bulle
Rue de Vuippens 77
1630 Bulle
Renseignements sur Misenval Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Misenval Sàrl
- Misenval Sàrl à Bulle est une Société à responsabilité limitée du domaine «Viabilisation de terrains». Misenval Sàrl est actif.
- La direction de l’entreprise Misenval Sàrl est composée de 2 personnes.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 19.12.2017. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDI d'entreprise est CHE-363.216.530.
- À la même adresse comme Misenval Sàrl il sont inscrits 9 autres entreprises actives Cela comprend: Ditex Intérieur Sàrl, Easy-Technic SA, Financière La Schadau SA.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.01.2014
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Bulle
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.142.705-8
IDE/TVA
CHE-363.216.530
Secteur
Viabilisation de terrains
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but la mise en valeur de biens immobiliers et de terrains pour le compte d'utilisateurs finaux, en Suisse et à l'étranger, ainsi que l'administration, le courtage, les conseils et expertises dans le domaine immobilier (pour but complet cf. statuts).
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Misenval Sàrl
Numéro de publication: 3941833, Registre du commerce Vaud, (550)
Misenval Sàrl, Lausanne, CHE-363.216.530 (FOSC du 27.11.2017, p. 0/3894189). La société ayant transféré son siège à Bulle, la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.
Numéro de publication: 3940979, Registre du commerce Fribourg, (217)
Misenval Sàrl, précédemment à Lausanne, CHE-363.216.530 (FOSC du 27.11.2017, p. 0/3894189). Siège transféré à Bulle.
Nouvelle adresse:
Rue de Vuippens 77, c/o FIRE SYSTEM SA, succursale de Bulle, 1630 Bulle. Statuts originaires du 08.01.2014, modifiés le 04.12.2017.
Numéro de publication: 3894189, Registre du commerce Vaud, (550)
Misenval Sàrl, à Lausanne, CHE-363.216.530 (FOSC du 03.02.2017, p. 0/3326491). RBC Development Sàrl (CHE-112.412.769) et Stone Vision Holding SA (CHE-114.645.758), lesquelles ne sont plus associées, cèdent chacune leur part de CHF 7'000 à LGI Holding Sàrl (CHE-113.971.362), désormais titulaire de 3 parts de CHF 7'000. Rossellat Michel, Clivaz Boris, et Monod Jacques ne sont plus gérants;
leur signature est radiée. Le gérant Guillet Laurent signe désormais individuellement.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.