Renseignements sur MIP Pneus SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de MIP Pneus SA
- MIP Pneus SA de Marin-Epagnier est active dans le domaine «Autres commerces avec des biens divers» et est actif.
- La direction se compose de 2 personnes. L'entreprise a été fondée le 06.02.1998.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 29.04.2019, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton NE sous l’IDI CHE-104.180.054.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.02.1998
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
La Tène
Registre du commerce
NE
Numéro au registre du commerce
CH-645.1.005.288-4
IDE/TVA
CHE-104.180.054
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Importation, exportation, commercialisation, récupération de pneus, importation, exportation et commercialisation de matériel et accessoires automobiles.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- MIP Import-Export Sàrl
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour MIP Pneus SA
Numéro de publication: HR02-1004619358, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
MIP Import-Export Sàrl, à La Tène, CHE-104.180.054 (FOSC du 13.03.2015, p. 0/2040661). Ostojic Aleksandar n'est plus associé ni gérant;
ses pouvoirs sont radiés et ses 5 parts sociales de CHF 1'000 ont été cédées à l'associé Jovanovic Milan, lequel est désormais titulaire de 10 parts sociales de CHF 1'000. Capital social porté de CHF 20'000 à CHF 100'000 par l'émission de 80 parts sociales de CHF 1'000, dont 40 parts sociales en faveur de l'associé Milan Jovanovic et 40 parts sociales en faveur de l'associé Zoran Jovanovic, lesquels sont désormais titulaires chacun de 50 parts sociales de CHF 1'000. Statuts modifiés le 16.04.2019. Transformation.
Nouvelle nature juridique:
société anonyme. La société à responsabilité limitée est transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 16.04.2019. et bilan au 31.12.2018, présentant des actifs de CHF 110'233.59 et des passifs envers les tiers de CHF 44'032.74, soit un actif net de CHF 66'200.85, contre attribution aux associés, et compte tenu de l'augmentation de capital intervenue avant la transformation, de 100 actions de CHF 1'000.
Nouvelle raison sociale:
MIP Pneus SA.
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Les mentions relatives aux modalités de transfert des parts sociales dérogeant à la loi selon statuts et aux prestations accessoires, droit de préférence, de préemption ou d'emption selon statuts sont radiées.
Communications aux actionnaires:
par courrier, courrier électronique ou télécopie. Statuts modifiés le 16.04.2019.
Administration:
Jovanovic Milan, président, et Jovanovic Zoran, tous deux jusqu'ici gérants, lesquels continuent de signer individuellement.
Numéro de publication: 2040661, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
MIP Import-Export Sàrl, à La Tène, CHE-104.180.054 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225830). Division des parts sociales respectives de CHF 10'000 de Jovanovic Milan et de Jovanovic Zoran en 10 parts sociales de CHF 1'000 pour chacun d'eux.
Prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
selon statuts. Les modalités de transfert des parts sociales dérogent à la loi selon les statuts.
Communications aux associés:
par courrier écrit, télécopie ou courrier électronique. Statuts modifiés le 02.03.2015. Jovanovic Milan, maintenant originaire de La Tène et domicilié à La Tène, a cédé 5 de ses 10 parts sociales de CHF 1'000 à Ostojovic Aleksandar, de Bosnie-Herzégovine, à Le Landeron, nouvel associé, lequel est en outre nommé gérant avec signature individuelle. Jovanovic Zoran est maintenant originaire de La Tène et domicilié à La Tène.
Numéro de publication: 4873242, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
MIP Import-Export Sàrl, à La Tène, CH-645-1005288-4 (FOSC du 01.03.2004, p. 9/2146764). Jovanovic Milan, gérant, nommé président, continue de signer individuellement. Selon déclaration du 04.02.2009, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et a renoncé à un contrôle restreint.
Par suite de fusion de communes, la commune du siège devient La Tène et l'adresse devient:
Marin-Epagnier, rue Paul-Vouga 153, 2074 Marin-Epagnier.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.