Renseignements sur Minder Architektur AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Minder Architektur AG
- Minder Architektur AG a son siège social à Zollikofen, est actif et est active dans le domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie».
- Minder Architektur AG a une personne à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 16.12.2015.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Minder Architektur AG.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
26.02.1986
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zollikofen
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-053.3.004.679-0
IDE/TVA
CHE-103.544.337
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Architekturbüros mit allen damit zusammenhängenden Arbeiten, wie insbesondere auch Planungen, Beratungen und Bewertungen. Sie kann sich an andern Unternehmen beteiligen, Grundstücke erwerben und verkaufen sowie alles tun, was geeignet ist, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem in Zusammenhang steht.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Adrem Consult AG | Köniz | <2004 | 25.02.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Hofer Architektur AG Burgdorf
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Minder Architektur AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2542825, Registre du commerce Berne, (36)
Hofer Architektur AG Burgdorf, in Burgdorf, CHE-103.544.337, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 26.02.2010, Publ. 5515418).
Statutenänderung:
01.12.2015.
Firma neu:
Minder Architektur AG.
Sitz neu:
Zollikofen.
Domizil neu:
Landgarbenstrasse 24A, 3052 Zollikofen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofer, Hans Ulrich, von Hasle bei Burgdorf, in Burgdorf, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hofer-Aeschlimann, Marianne, von Hasle bei Burgdorf, in Burgdorf, Vizepräsidentin, Sekretärin, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Minder, Adrian Hugo, von Bätterkinden, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5515418, Registre du commerce Berne, (36)
Hofer Architektur AG Burgdorf, in Burgdorf, CH-053.3.004.679-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 21.08.1997, S. 6067).
Statutenänderung:
27.05.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Architekturbüros mit allen damit zusammenhängenden Arbeiten, wie insbesondere auch Planungen, Beratungen und Bewertungen. Sie kann sich an andern Unternehmen beteiligen, Grundstücke erwerben und verkaufen sowie alles tun, was geeignet ist, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem in Zusammenhang steht.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme im Zusammenhang mit der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 12.02.1986 und Bilanz per 01.01.1986: Aktiven von CHF 78'383 und Passiven von CHF 10'849.30 von der im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelfirma 'Hans Ulrich Hofer', in Burgdorf, zum Preis von CHF 67'533.70, wofür dem Sacheinleger, Hans Ulrich Hofer, in Burgdorf, 48 voll liberierte Namenaktien zu je CHF 1'000 ausgegeben und ihm CHF 19'533.70 als Forderung in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: [Die Bestimmung über die Mitteilungen ist aus den Statuten gestrichen worden.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Adrem Consult AG, in Münchenbuchsee, Revisionsstelle.
Registre du commerce Berne, (36)
Hofer Architektur AG Burgdorf, in Burgdorf (SHAB Nr.133 vom 12.07.1995, S.3916).
Statutenänderung:
11.07.1997.
Aktienkapital neu:
Fr.100000 (bisher: Fr.50000).
Liberierung Aktienkapital neu:
Fr.50000 (wie bisher).
Aktien neu:
50 Namenaktien zu Fr.2000 (bisher: 50 Namenaktien zu Fr.1000).
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Bemerkungen neu:
Die Bestimmung über die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder wird gestrichen, weil nicht zum Eintragungstext gehörig.
Mitteilungen an die Namenaktionäre:
schriftlich.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.