Renseignements sur Milprog AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Milprog AG
- Milprog AG est actuellement actif et est dans le secteur Fourniture de services informatiques. Le siège social se trouve à Bern.
- La direction se compose de 2 personnes.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 10.05.2022. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton BE sous l’IDI CHE-108.024.861.
- Exactement à cette adresse il existe 12 autres entreprises actives. Cela comprend: B. Siegenthaler & Co. Liegenschafts- + Reinigungsdienst, Bürowehr - Suzanne Gisin-Yu, Gigashop Networks AG.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
16.02.1982
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Bern
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-035.3.009.986-2
IDE/TVA
CHE-108.024.861
Secteur
Fourniture de services informatiques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen aller Art auf dem Gebiet der Informatik mit allen damit zusammenhängenden Geschäftsbereichen. Die Gesellschaft kann Hard- und Software in Kommission oder auf eigen Rechnung erwerben und verkaufen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Zimmerli Treuhand | Bern | 08.05.2006 | 27.06.2010 | |
Contafin Treuhand- und Revisions AG | Muri bei Bern | <2004 | 23.11.2005 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Milprog AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005469621, Registre du commerce Berne, (36)
Milprog AG, in Bern, CHE-108.024.861, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2020, Publ. 1004922499).
Domizil neu:
Lagerhausweg 30, 3018 Bern.
Numéro de publication: HR02-1004922499, Registre du commerce Berne, (36)
Milprog AG, in Bern, CHE-108.024.861, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2019, Publ. 1004645566).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gsteiger, Marcel, von Grindelwald, in Münchenbuchsee, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Gsteiger-Balmer, Dora, von Grindelwald, in Münchenbuchsee, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Daniel Jürg, von Bowil, in Meikirch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Roten, Mario, von Termen, in Murten, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004645566, Registre du commerce Berne, (36)
Milprog AG, in Bern, CHE-108.024.861, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2019, Publ. 1004546219).
Domizil neu:
Bümplizstrasse 142, 3018 Bern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Daniel Jürg, von Bowil, in Meikirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Roten, Mario, von Termen, in Murten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.