Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Adresse
c/o Samuel Hochuli
Langacher
5024 Küttigen
Renseignements sur Milchgenossenschaft Küttigen in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.01.1947
Radiation du registre du commerce
26.07.2013
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Küttigen
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.5.904.128-9
IDE/TVA
CHE-100.407.773
Secteur
Commerce de produits alimentaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Hebung der Milchwirtschaft und Erzielung einer besseren Rentabilität des Grundbesitzes, sei es durch Verkauf der Milch an einen Händler oder durch Regiebetrieb.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Milchgenossenschaft Küttigen
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Milchgenossenschaft Küttigen in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1001871, Registre du commerce Argovie, (400)
Milchgenossenschaft Küttigen in Liquidation, in Küttigen, CHE-100.407.773, Genossenschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2013, Publ. 7143620). Nachdem die Zustimmungen der Steuerverwaltungen eingegangen sind, wird die Firma im Handelsregister gelöscht..
Numéro de publication: 7143620, Registre du commerce Argovie, (400)
Milchgenossenschaft Küttigen in Liquidation, in Küttigen, CHE-100.407.773, Genossenschaft (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2010, S. 2, Publ. 5787894). Liquidation beendet. [Die Löschung der Gesellschaft erfolgt, sobald die Zustimmung der Steuerverwaltungen vorliegen.] .
Numéro de publication: 5787894, Registre du commerce Argovie, (400)
Milchgenossenschaft Küttigen, in Küttigen, CH-400.5.904.128-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.1994, S. 3779).
Firma neu:
Milchgenossenschaft Küttigen in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Samuel Hochuli, Langacher, 5024 Küttigen. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.05.2010 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegrist, Julius, von Lupfig, in Küttigen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geier, Ulrich, von Ramsen, in Küttigen, Mitglied der Verwaltung und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wehrli, Rolf, von Küttigen, in Küttigen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hochuli, Samuel, von Reitnau, in Küttigen, Präsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Basler, Max, von Küttigen, in Küttigen, Mitglied der Verwaltung und Aktuar und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Geier, Brigitte, von Ramsen, in Küttigen, Mitglied der Verwaltung und Kassierin, ohne Zeichnungsberechtigung.