Adresse
c/o Clemens Jehle
Bündten 8
4447 Känerkinden
Renseignements sur Microbiome Nutrition GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Microbiome Nutrition GmbH
- Microbiome Nutrition GmbH est actuellement actif et est dans le secteur Commerce de matières premières agricoles et animaux. Le siège social se trouve à Känerkinden.
- La direction de l’entreprise Microbiome Nutrition GmbH qui a été fondée le 15.08.2000, se compose de une personne.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 27.08.2020.
- Microbiome Nutrition GmbH est inscrite dans le canton BL sous l’IDI CHE-100.952.065.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.08.2000
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Känerkinden
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.4.003.732-1
IDE/TVA
CHE-100.952.065
Secteur
Commerce de matières premières agricoles et animaux
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit und Produktion von Futtermitteln und Futtermittelzusätzen und ähnliche Geschäfte. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Futterkampagne GmbH
- Nutrivet GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Microbiome Nutrition GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004966047, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Futterkampagne GmbH, in Känerkinden, CHE-100.952.065, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 101 vom 26.05.2017, Publ. 3544651).
Statutenänderung:
06.07.2020.
Firma neu:
Microbiome Nutrition GmbH.
Numéro de publication: 3544651, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Futterkampagne GmbH, in Känerkinden, CHE-100.952.065, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 43 vom 01.03.2012, Publ. 6575408).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bretscher, Anne Käthy, von Winterthur, in Vordemwald, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jehle, Clemens, von Basel, in Känerkinden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 6575408, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Nutrivet GmbH, in Pfeffingen, CH-280.4.003.732-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2010, S. 7, Publ. 5684372).
Statutenänderung:
22.02.2012.
Firma neu:
Futterkampagne GmbH.
Sitz neu:
Känerkinden.
Domizil neu:
c/o Clemens Jehle, Bündten 8, 4447 Känerkinden.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 22.02.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jehle, Clemens, von Basel, in Känerkinden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Pfeffingen, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Bretscher, Anne Käthy, von Winterthur, in Vordemwald, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.