Adresse
c/o Compagnie Financière Michelin Suisse SA
Chamblioux-Parc 12
1763 Granges-Paccot
Renseignements sur Michelin Invest SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Michelin Invest SA
- Michelin Invest SA avec son siège à Granges-Paccot est actif. Michelin Invest SA est active dans le domaine «Exploitation des autres institutions financières».
- La direction de l’entreprise Michelin Invest SA est composée de 3 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 18.05.1988.
- Le 10.07.2024, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Michelin Invest SA est inscrite dans le canton FR sous l’IDI CHE-101.462.705.
- Compagnie Financière Michelin Suisse SA, MC Projects B.V. Maastricht, succursale de Granges-Paccot, Michelin Finanz Gesellschaft fuer Beteiligungen AG ont la même adresse comme Michelin Invest SA.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
Sonia Sciboz,
Claudio-Christoph Buchs,
Annelise Marie Somson
les plus récents personnes habilitée à signer
Sonia Sciboz,
Claudio-Christoph Buchs,
Annelise Marie Somson
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.05.1988
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Granges-Paccot
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.0.136.155-9
IDE/TVA
CHE-101.462.705
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Prise de participations et gestion d'investissement à courts et à longs termes dans toutes sociétés et entreprises et généralement effectuer toutes opérations financières et commerciales en rapport direct ou indirect avec ce but.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers SA | Pully | 31.08.2007 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Zürich | <2004 | 30.08.2007 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Michelin Invest Ltd
- Michelin Invest AG
- Michelin Invest S.A.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Michelin Invest SA
Numéro de publication: HR02-1006080686, Registre du commerce Fribourg, (217)
Michelin Invest SA, à Granges-Paccot, CHE-101.462.705 (FOSC du 06.12.2023, p. 0/1005902515).
Personne radiée:
Dona Anna Lisa, administratrice, présidente, signature individuelle.
Personne inscrite modifiée:
Somson Annelise Marie, administratrice, signature individuelle, maintenant administratrice, signature collective à deux.
Nouvelles personnes inscrites:
Sciboz Sonia, de St. Ursen, à La Sonnaz, administratrice, présidente, signature collective à deu;
Buchs Claudio-Christoph, de Jaun, à Avry, administrateur, signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005902515, Registre du commerce Fribourg, (217)
Michelin Invest SA, à Granges-Paccot, CHE-101.462.705 (FOSC du 18.05.2022, p. 0/1005476614).
Nouvelle adresse:
Chamblioux-Parc 12, c/o Compagnie Financière Michelin Suisse SA, 1763 Granges-Paccot.
Numéro de publication: HR02-1005476614, Registre du commerce Fribourg, (217)
Michelin Invest SA, à Granges-Paccot, CHE-101.462.705 (FOSC du 27.05.2021, p. 0/1005194125).
Personne radiée:
Eggertswyler Florence, administratrice, présidente, signature individuelle.
Nouvelle personne inscrite:
Dona Anna Lisa, d'Italie, à Bern, administratrice, présidente, signature individuelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.