Renseignements sur Metzgerei-Service Nauer GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Metzgerei-Service Nauer GmbH
- Metzgerei-Service Nauer GmbH de Buchs AG est active dans le domaine «Serrurerie, forge et atelier» et est actif.
- La direction de l’entreprise Metzgerei-Service Nauer GmbH qui a été fondée le 19.02.2004, se compose de une personne.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 17.04.2013. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce AG est le suivant: CHE-110.537.561.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.02.2004
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Buchs (AG)
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.4.025.188-0
IDE/TVA
CHE-110.537.561
Secteur
Serrurerie, forge et atelier
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Planung, Ausführung und Service von Anlagen für die Lebensmittelindustrie sowie Handel mit Waren aller Art; kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Metzgerei-Service Nauer GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 7151944, Registre du commerce Argovie, (400)
Metzgerei-Service Nauer GmbH, in Buchs AG, CHE-110.537.561, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2009, S. 2, Publ. 5400990).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nauer-Lippuner, Margrit, von Einsiedeln, Grabs und Zürich, in Buchs AG, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nauer, Markus, von Einsiedeln, in Buchs AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numéro de publication: 5400990, Registre du commerce Argovie, (400)
Metzgerei-Service Nauer GmbH, in Buchs AG, CH-400.4.025.188-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2007, S. 2, Publ. 4144820). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 30.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..
Numéro de publication: 4144820, Registre du commerce Argovie, (400)
Metzgerei-Service Nauer GmbH, bisher in Buttwil, CH-400.4.025.188-0, Planung von Anlagen für die Lebensmittelindustrie usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2004, S. 1, Publ. 2139876).
Statutenänderung:
12.09.2007.
Sitz neu:
Buchs AG.
Domizil neu:
Aarauerstrasse 34, 5033 Buchs.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Speich-Sidler, Margherita, von Buchs AG, in Muri AG, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nauer, Markus, von Einsiedeln, in Buchs AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: in Buttwil];
Nauer-Lippuner, Margrit, von Einsiedeln, Grabs und Zürich, in Buchs AG, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.