Renseignements sur metallround ag
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de metallround ag
- metallround ag a son siège social à Engelburg, est actif et est active dans le domaine «Serrurerie, forge et atelier».
- La direction se compose de 2 personnes. L'entreprise a été fondée le 23.08.2010.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 22.01.2019.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI metallround ag.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.08.2010
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Gaiserwald
Registre du commerce
SG
Numéro au registre du commerce
CH-300.3.016.738-0
IDE/TVA
CHE-115.921.719
Secteur
Serrurerie, forge et atelier
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt allgemeine Metallbau-, Schlosser- und Montagearbeiten sowie deren Planung und Projektierung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Truvag Treuhand und Revisions AG St.Gallen | St. Gallen | 27.08.2010 | 10.08.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- MH Maxhold AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour metallround ag
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004547776, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
metallround ag, in Gaiserwald, CHE-115.921.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2019, Publ. 1004534204).
Weitere Adressen:
Tannenbergstrasse 40, 9032 Engelburg. Edlischwil, 9205 Waldkirch.
Numéro de publication: HR02-1004534204, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
MH Maxhold AG, in Rapperswil-Jona, CHE-115.921.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 11.08.2014, Publ. 1655675).
Statutenänderung:
20.12.2018.
Firma neu:
metallround ag.
Sitz neu:
Gaiserwald.
Domizil neu:
Heimat 442, 9032 Engelburg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt allgemeine Metallbau-, Schlosser- und Montagearbeiten sowie deren Planung und Projektierung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Nachtrag].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Härle-Meer, Monika, von Eriswil, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ochsner, Philipp Bernhard, von Einsiedeln, in Engelburg (Gaiserwald), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jäger, Walter Eugen, von Pfäfers, in Engelburg (Gaiserwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1655675, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
MH Maxhold AG, bisher in Heiden, CHE-115.921.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2010, S. 3, Publ. 5787602).
Gründungsstatuten:
19.08.2010.
Statutenänderung:
23.07.2014.
Sitz neu:
Rapperswil-Jona.
Domizil neu:
Fuchsenbergstrasse 23, 8645 Jona.
Publikationsorgan neu:
SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.07.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bawidamann, Patrik, von Rorschach, in Heiden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jäger, Markus, von Urnäsch, in Goldach, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truvag Treuhand und Revisions AG St. Gallen (CHE-108.040.713), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Härle-Meer, Monika, von Eriswil, in Jona (Rapperswil-Jona), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.