Adresse
Place des Anciens-Fossés 14
1814 La Tour-de-Peilz
Filiales (1)
Renseignements sur Meta Santé Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Meta Santé Sàrl
- Meta Santé Sàrl a son siège social à La Tour-de-Peilz et est actif. Elle est une Société à responsabilité limitée et est active dans le secteur «Exploitation des etablissements généraux de santé».
- Meta Santé Sàrl a 2 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 21.09.2022.
- L'IDI d'entreprise est CHE-253.293.669.
- Il y a 3 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Pharmacie du Centre, Karim Abdulla, PRANAPHARM Sàrl, Restaurant Byblos SNC.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
19.05.2022
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
La Tour-de-Peilz
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.203.193-7
IDE/TVA
CHE-253.293.669
Secteur
Exploitation des etablissements généraux de santé
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but d'assurer tous types de prestations dans le domaine de la psychothérapie, de la nutrition et diététique ainsi que d'autres prestations à but thérapeutique dans le domaine de la santé mentale. La société peut effectuer toutes opérations financières en rapport avec cette activité ainsi que toutes opérations de nature à favoriser le but et l'intérêt de la société. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant des buts analogues, fusionner avec de telles entreprises et conclure tous contrats propres à développer ou à atteindre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Meta Santé Sàrl
Numéro de publication: HR02-1005566399, Registre du commerce Vaud, (550)
Meta Santé Sàrl, à La Tour-de-Peilz, CHE-253.293.669 (FOSC du 24.05.2022, p. 0/1005481096). Inscription de la mention de l'existence d'une succursale à Fribourg (CHE-443.397.848).
Numéro de publication: HR01-1005481096, Registre du commerce Vaud, (550)
Meta Santé Sàrl, à La Tour-de-Peilz, Place des Anciens-Fossés 14, 1814 La Tour-de-Peilz, CHE-253.293.669. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
06.05.2022.
But:
la société a pour but d'assurer tous types de prestations dans le domaine de la psychothérapie, de la nutrition et diététique ainsi que d'autres prestations à but thérapeutique dans le domaine de la santé mentale. La société peut effectuer toutes opérations financières en rapport avec cette activité ainsi que toutes opérations de nature à favoriser le but et l'intérêt de la société. Elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant des buts analogues, fusionner avec de telles entreprises et conclure tous contrats propres à développer ou à atteindre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Capital social:
CHF 20'000.
Associés-gérants avec signature individuelle:
Zwicky Lydie, de Choulex, à Forel (Lavaux), présidente avec 100 part de CHF 100, et Bridel Eric, de Moudon, à Forel (Lavaux), avec 100 parts de CHF 100.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration du 06.05.2022, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.