Renseignements sur Mercatex SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Mercatex SA
- Mercatex SA a son siège social à Lausanne, est actif et est active dans le domaine «Services pour les assurances et des caisses de retraite».
- L’entreprise a été fondée en 25.03.1993 et a 2 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 22.07.2021.
- Mercatex SA est inscrite dans le canton VD sous l’IDI CHE-101.075.219.
- Entreprises avec la même adresse: Belinus Sàrl, Filcomex-Belgotex SA, Helwal S.A..
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.03.1993
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lausanne
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.003.018-1
IDE/TVA
CHE-101.075.219
Secteur
Services pour les assurances et des caisses de retraite
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Activités dans le domaine du marketing, du consulting et des finances, en particulier les assurances; achat, vente, courtage et gestion de biens immobiliers.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire CM Fidatel S.A. | Savigny | 23.10.2007 | 29.01.2009 | |
Jacques Pillard | Yverdon-les-Bains | <2004 | 22.10.2007 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Mercatex S.A.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Mercatex SA
Numéro de publication: HR02-1005255785, Registre du commerce Vaud, (550)
Mercatex S.A., à Lausanne, CHE-101.075.219 (FOSC du 26.05.2021, p. 0/1005193085).
Nouvelle graphie de la raison de commerce:
Mercatex SA. Par décision de l'assemblée générale du 08.07.2021, les statuts de la société ont été adaptés à la conversion de par la loi des actions au porteur en actions nominatives du 1er mai 2021. Statuts modifiés le 08.07.2021.
Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 100 actions nominatives de CHF 1'000, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Michlig Claude est nommé président. Michlig Véronique Carole, de Bellwald, à Epalinges, est membre secrétaire du conseil d'administration avec signature individuelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.