Renseignements sur Meisser GEO AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Meisser GEO AG
- Meisser GEO AG avec son siège à Chur est une Société anonyme du domaine «Bureaux d'architecture et d'ingénierie». Meisser GEO AG est actif.
- Il y a 4 personnes actives inscrites dans la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 27.05.2024. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton GR sous l’IDI CHE-107.381.264.
- Il y a 3 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: JenaR AG, Orbis360 SA, Roman Sommer Consulting.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Martin Detert,
Thomas Schneider,
Marc Huber,
Barbara Wera Thaler-Morf
les plus récents personnes habilitée à signer
Martin Detert,
Thomas Schneider,
Marc Huber,
Barbara Wera Thaler-Morf
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.01.1992
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Chur
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.3.003.388-3
IDE/TVA
CHE-107.381.264
Secteur
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Vermessungs- und Ingenieurarbeiten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
RRT AG Treuhand und Revision | Chur | 27.05.2024 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Schmid + Berni Treuhand | Vals | 06.11.2015 | 27.03.2017 | |
Manetsch Treuhand AG | Chur | <2004 | 05.11.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Meisser Vermessungen AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Meisser GEO AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006040433, Registre du commerce Grisons
Meisser GEO AG, in Chur, CHE-107.381.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2022, Publ. 1005641777). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 20.03.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
RRT AG Treuhand und Revision (CHE-107.060.038), in Chur, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1005641777, Registre du commerce Grisons
Meisser Vermessungen AG, in Chur, CHE-107.381.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 04.12.2020, Publ. 1005039687).
Statutenänderung:
22.12.2022.
Firma neu:
Meisser GEO AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Vermessungs- und Ingenieurarbeiten aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschrift.].
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Recher, Daniel, von Ziefen, in Bonaduz, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Marc, von Chur, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Detert, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Bonaduz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Thomas, von Thusis, in Zillis-Reischen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thaler-Morf, Barbara Wera, von Wangen-Brüttisellen, in Trin, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005039687, Registre du commerce Grisons
Meisser Vermessungen AG, in Chur, CHE-107.381.264, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2017, Publ. 3430237).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meisser, Peter, von Davos, in Zizers, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Marc, von Chur, in Chur, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Thaler-Morf, Barbara Wera, von Wangen-Brüttisellen, in Trin, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.