Renseignements sur Meier Logistik AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Meier Logistik AG
- Meier Logistik AG à Leibstadt est une Société anonyme du domaine «Transport routier de personnes et marchandises». Meier Logistik AG est actif.
- Il y a 12 personnes actives inscrites dans la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 24.07.2024.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton AG sous l’IDI CHE-110.609.491.
- Bearbeitungs- & Zuschnittzentrum AG (BUZ), Full Property AG, Holzwerkstoff Holding AG (HWH) sont inscrites à la même adresse.
Direction (12)
les plus récents membres du conseil d'administration
George Alfred Kuratle,
Albert Alfred Infanger,
Roger Matthias Kuratle,
Hanspeter Gerber
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Senad Karalic,
Liliane Stäger,
George Alfred Kuratle,
Albert Alfred Infanger,
Roger Matthias Kuratle
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
06.04.2004
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Leibstadt
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.025.322-4
IDE/TVA
CHE-110.609.491
Secteur
Transport routier de personnes et marchandises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb eines Logistik- und Transportunternehmens sowie Vermietung von Lagerplatz im In- und Ausland; die Gesellschaft kann Filialen gründen, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Dr. Balsiger & Partner AG | Zofingen | 14.04.2004 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Meier Logistik AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006092884, Registre du commerce Argovie, (400)
Meier Logistik AG, in Leibstadt, CHE-110.609.491, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2023, Publ. 1005892297).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vaes, Kevin Johannes, von Cham, in Merenschwand, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karalic, Senad, von Zofingen, in Zofingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005892297, Registre du commerce Argovie, (400)
Meier Logistik AG, in Leibstadt, CHE-110.609.491, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2022, Publ. 1005496262).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stäger, Liliane, von Zürich, in Lupfig, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005496262, Registre du commerce Argovie, (400)
Meier Logistik AG, in Leibstadt, CHE-110.609.491, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 12.07.2021, Publ. 1005246757).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zundel, Kurt Stephan, von Oeschgen, in Eiken, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuratle, George Alfred, von Nesslau, in Rheinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kuratle, Roger, von Nesslau, in Rheinfelden, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Hanspeter, von Langnau im Emmental, in Kaisten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Infanger, Albert, von Engelberg, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Buchs, Daniel , von Jaun, in Hergiswil (NW), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egger, Jürg, von Kloten, in Rafz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Kuratle, Corinne, von Nesslau, in Döttingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuratle, Fabian, von Nesslau, in Rheinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.