À propos de MEDMENHAM ESTABLISHMENT
- MEDMENHAM ESTABLISHMENT a été fondée le 26.03.2008.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 11.11.2022. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- Exactement à cette adresse il existe 48 autres entreprises actives. Cela comprend: ADVENTURE OF LIFETIME AG, ALLOCO TRUST REG., ALM Paradise Property Establishment.
Direction (2)
Conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Titulaires
Participations
Dernières notifications pour MEDMENHAM ESTABLISHMENT
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 10987/2022, (1)
MEDMENHAM ESTABLISHMENT, in Vaduz, FL-0002.282.828-4, Anstalt.
Repräsentanz/Zustelladresse neu:
c/o TROY Financial Advisors AG, Bahnstrasse 3, 9494 Schaan.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Gatt, Mag. Hans-Jörg, StA: Österreich, 9494 Schaan, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gatt, Hansjörg, 9490 Vaduz];
Tuppa, Dr. Georg Wolfgang, StA: Österreich, 9494 Schaan, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: 6800 Feldkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 20177816, (1)
Handelsregister 11/04/2014, MEDMENHAM ESTABLISHMENT, Vaduz (FL-0002.282.828-4)Anstalt Repräsentanz/Zustelladresse neu: c/o NGM Aktiengesellschaft, Neugasse 15, 9490 Vaduz.
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
Mätzler, Mag.rer.soc. et oec. Thomas, StA: Österreich, 9490 Vaduz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nuener, Dr.iur. Erek Bertram, StA: Liechtenstein, 9490 Vaduz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Gatt, Hansjörg, StA: Österreich, 9490 Vaduz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 20163697, (1)
Handelsregister 26/09/2013, MEDMENHAM ESTABLISHMENT, Vaduz (FL-0002.282.828-4)Anstalt Repräsentanz/Zustelladresse neu: c/o IMT Financial Advisors AG, Austrasse 56, 9490 Vaduz.
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Tuppa, Dr. Georg Wolfgang, StA: Österreich, 6800 Feldkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mätzler, Mag.rer.soc. et oec. Thomas, StA: Österreich, 9490 Vaduz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Nuener, Dr.iur. Erek Bertram, StA: Liechtenstein, 9490 Vaduz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Nuener, Dr. iur . Erek Bertram, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.