Renseignements sur Mayens des Comballes SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Mayens des Comballes SA
- Mayens des Comballes SA à Le Châble VS est une Société anonyme du domaine «Viabilisation de terrains». Mayens des Comballes SA est actif.
- Mayens des Comballes SA a été fondée le 18.12.2012.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 07.01.2021.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Mayens des Comballes SA est le suivant : CHE-476.964.174.
- Entreprises avec la même adresse comme Mayens des Comballes SA: Entreprise Vaudan SA, GFImétrics SA, KolossAlp Sàrl.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Grégoire Georges Antoine Comina,
Léonard Perraudin,
Olivier Filliez,
Thierry Pascal Schär
les plus récents personnes habilitée à signer
Grégoire Georges Antoine Comina,
Léonard Perraudin,
Olivier Filliez,
Thierry Pascal Schär
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.12.2012
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Val de Bagnes
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-621.3.008.496-3
IDE/TVA
CHE-476.964.174
Secteur
Viabilisation de terrains
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Etudier, construire en maîtrise d'ouvrage ou en assistance à maîtrise d'ouvrage, acquérir et développer tout projet dans le domaine de l'immobilier et de la promotion touristique; la société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant à un but identique ou analogue ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir, gérer et aliéner des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement; elle peut acquérir, détenir et aliéner des immeubles en Suisse et à l'étranger.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Mayens des Comballes SA
Numéro de publication: HR02-1005067080, Registre du commerce Valais, (621)
Mayens des Comballes SA, à Bagnes, CHE-476.964.174, société anonyme (No. FOSC 198 du 14.10.2013, p.0, Publ. 1126361).
Nouveau siège:
Val de Bagnes. [Siège modifié d'office par suite d'entrée en vigueur de la fusion des communes de Vollèges et Bagnes].
Numéro de publication: 1126361, Registre du commerce Valais, (621)
Mayens des Comballes SA, à Bagnes, CH-621.3.008.496-3, société anonyme (No. FOSC 249 du 21.12.2012, Publ. 6989948).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bourbonnais, Charles, citoyen britannique, à Verbier (Bagnes), administrateur, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: 6989948, Registre du commerce Valais, (621)
Mayens des Comballes SA, à Bagnes, CH-621.3.008.496-3, Route de Mauvoisin 10, 1934 Le Châble VS, société anonyme (nouvelle inscription).
Date des statuts:
14.12.2012.
But:
étudier, construire en maîtrise d'ouvrage ou en assistance à maîtrise d'ouvrage, acquérir et développer tout projet dans le domaine de l'immobilier et de la promotion touristique;
la société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant à un but identique ou analogue ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir, gérer et aliéner des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement;
elle peut acquérir, détenir et aliéner des immeubles en Suisse et à l'étranger.
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
1'000 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou lettre recommandée pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications. Selon déclaration du 14.12.2012, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Comina, Grégoire, de Mont-Noble, à Sion, président, avec signature collective à deux;
Perraudin, Léonard, de Bagnes, à Le Châble VS (Bagnes), administrateur, avec signature collective à deux;
Filliez, Olivier, de Bagnes, à Les Places (Versegères / Bagnes), administrateur, avec signature collective à deux;
Schaer, Thierry, de Bagnes, à Montagnier (Bagnes), administrateur, avec signature collective à deux;
Bourbonnais, Charles, citoyen britannique, à Verbier (Bagnes), administrateur, avec signature collective à deux.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.