Adresse
c/o Daniel Urech
Germaniastrasse 49
8006 Zürich
Renseignements sur Maxmakers AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Maxmakers AG
- Maxmakers AG est une Société anonyme basée à Zürich. Maxmakers AG appartient au secteur «Exploitation des autres institutions financières» et est actuellement actif.
- La direction de l’entreprise Maxmakers AG est composée de 2 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 04.01.1972.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 20.08.2021, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise Maxmakers AG est inscrite sous l’IDI CHE-102.816.964.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.01.1972
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.905.851-7
IDE/TVA
CHE-102.816.964
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Planung und Durchführung von Projekten sowie die Abwicklung von Finanzgeschäften aller Art auf eigene oder fremde Rechnung, insbesondere der An- und Verkauf, das Halten und Verwalten von in- und ausländischen Beteiligungen an Unternehmungen, Immobilienprojekten und immateriellen Gütern jeglicher Art. Die Gesellschaft kann Mobilien, Immobilien, Konzessionen, Patente, Lizenzen und Rechte aller Art erwerben und veräussern; sie ist ferner berechtigt, Geschäfte abzuschliessen und sonstige Tätigkeiten auszuüben, die mit ihrem Zwecke in irgend einer Weise zusammenhängen. Durch Beschluss der Generalversammlung kann sie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- wie im Ausland errichten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Auditor Revisions AG | Risch | 25.10.2016 | 19.08.2021 | |
FINQUEST Treuhand AG | Risch | <2004 | 24.10.2016 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Maxmakers Ltd
- Maxmakers SA
- Equitable Asset Trade AG
- Connaissance SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Maxmakers AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005274401, Registre du commerce Zurich, (20)
Maxmakers AG, in Zürich, CHE-102.816.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2021, Publ. 1005209760).
Statutenänderung:
06.08.2021.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder, sofern der Aktionär nicht etwas anderes bestimmt, via E-Mail. Gemäss Erklärung vom 06.08.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Auditor Revisions AG (CHE-103.387.902), in Risch, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urech, Daniel, von Brunegg, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005209760, Registre du commerce Zurich, (20)
Maxmakers AG, in Zürich, CHE-102.816.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 10.12.2020, Publ. 1005043878).
Domizil neu:
c/o Daniel Urech, Germaniastrasse 49, 8006 Zürich.
Numéro de publication: HR02-1005043878, Registre du commerce Zurich, (20)
Maxmakers AG, in Zürich, CHE-102.816.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2020, Publ. 1004840928).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegel, Tal, kanadische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.